Morten Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. okt. 1986 (37 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | GLARMESTER AAGE LARSEN ApS (Stifter) |
Største overskud: | 2.286' DKK KLEM HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -277' DKK AAGE LARSEN & SØN. NYKØBING F. ApS (Nu: GLARMESTER AAGE LARSEN ApS) (2023-24) |
Største egenkapital: | 10.694' DKK KLEM HOLDING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 1.901' DKK AAGE LARSEN & SØN. NYKØBING F. ApS (Nu: GLARMESTER AAGE LARSEN ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos AAGE LARSEN & SØN. NYKØBING F. ApS (Nu: GLARMESTER AAGE LARSEN ApS) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af GLARMESTER AAGE LARSEN ApS (36 år 6 måneder) |
Seed: 405589668
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1986 i GLARMESTER AAGE LARSEN ApS (tidligere AAGE LARSEN & SØN. NYKØBING F. ApS) med titlen som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle bestred Morten Larsen i 36 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 1. maj 2023.
Nu arbejder virksomheden med glarmestervirksomhed. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023-24 kunne vise et underskud på 277' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KLEM HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
VEXTUM P/S
Via KLEM HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
KLEM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2004 -
GLARMESTER AAGE LARSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.1999
Tidslinje (5)
-
GLARMESTER AAGE LARSEN ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 24.05.2015
Registreringsdato: 24.05.2015 -
GLARMESTER AAGE LARSEN ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2015
Registreringsdato: 01.05.2015 -
KLEM HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2015
Registreringsdato: 01.05.2015
Blå bog (fortsat)
Morten har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Reel ejer
17.12.2004 - Stadig aktiv
Direktør
22.12.2004 - Stadig aktiv
Ejer
01.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Reel ejer
21.10.1986 - 01.05.2023
Direktør
15.04.1999 - Stadig aktiv
Ejer
01.05.2015 - 24.05.2015
Ejerandel: 100%
Morten Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KLEM HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 10.694' DKK. Igennem holdingselskabet KLEM HOLDING ApS har Morten derfor også ejerandele i VEXTUM P/S (10-14.99%).
Se også koncerndiagram for Morten Larsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor KLEM HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.286' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor AAGE LARSEN & SØN. NYKØBING F. ApS (Nu: GLARMESTER AAGE LARSEN ApS) kunne offentliggøre et underskud på 277' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 1.281' DKK (KLEM HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 277' DKK (AAGE LARSEN & SØN. NYKØBING F. ApS (Nu: GLARMESTER AAGE LARSEN ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 10.694' DKK (KLEM HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 339' DKK (AAGE LARSEN & SØN. NYKØBING F. ApS (Nu: GLARMESTER AAGE LARSEN ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Rune Pless Pedersen.