Peter Lindholm Clausen
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 1981 (42 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | SAV-DANMARK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 40.499' DKK EL-KAS TAVLEANLÆG A/S (Nu: Elcor Skovlunde Randers A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -26.854' DKK DA'CORE A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 59.549' DKK EL-KAS TAVLEANLÆG A/S (Nu: Elcor Skovlunde Randers A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 105.749' DKK EL-KAS TAVLEANLÆG A/S (Nu: Elcor Skovlunde Randers A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 133 årsværk hos EL-KAS TAVLEANLÆG A/S (Nu: Elcor Skovlunde Randers A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af H O EJENDOMME A/S (21 år 10 måneder) |
Seed: 1047585135
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1981 hos SAV-DANMARK A/S (tidligere SAV-DANMARK TRADING A/S) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Peter Lindholm Clausen i 10 år 9 måneder, før stoppet d. 15. oktober 1992.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 kunne vise et overskud på 978' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 26. juni 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MP MANAGEMENT ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Living Better A/S
Via MP MANAGEMENT ApS
Direktørposter (2)
-
MP MANAGEMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.09.2003 -
Living Better A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2015
Bestyrelsesposter (2)
-
H O EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.11.2002 -
Living Better A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.10.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (57)
-
FLOW-LOOP ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2024
Registreringsdato: 22.03.2024 -
Åhusene Aps
Fratrådt som direktørDato: 19.10.2021
Registreringsdato: 19.10.2021 -
ANDERSEN & NIELSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.02.2021
Registreringsdato: 26.02.2021
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
24.09.2003 - Stadig aktiv
Ejer
12.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
11.11.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.05.2020 - 22.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
01.06.2017 - 25.04.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.10.2012 - 29.11.2012
Bestyrelsesmedlem
30.10.2012 - Stadig aktiv
Direktør
25.06.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.08.2018 - 06.01.2020
Reel ejer
07.01.2020 - 18.01.2022
Reel ejer
19.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28,57%
Peter Lindholm Clausen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos H O EJENDOMME A/S der præsenterede et overskud på 39.605' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos FLOW-LOOP ApS der præsenterede et underskud på 10.125' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 10 måneder fra 2002 til i dag hos H O EJENDOMME A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 40.499' DKK (EL-KAS TAVLEANLÆG A/S (Nu: Elcor Skovlunde Randers A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10.125' DKK (FLOW-LOOP ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 59.549' DKK (EL-KAS TAVLEANLÆG A/S (Nu: Elcor Skovlunde Randers A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.132' DKK (H. KLARSKOV HOLDING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Torben Albert Olsen.