Flemming Ulrik Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 12. feb. 1981 (43 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | MATAS AMAGER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 869' DKK SKADESERVICEVAGTEN A/S (2023) |
Største underskud: | -1.337' DKK MUNCKS VETERANBIL VÆRKSTED ApS (Nu: ML ADMINISTRATION A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 2.836' DKK MUNCK'S FAMILIEFOND (2020) |
Største gæld: | 8.980' DKK MUNCK'S FAMILIEFOND (2018) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos SKADESERVICEVAGTEN A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MUNCK'S FAMILIEFOND (27 år 9 måneder) |
Seed: 63581468
Karrieren som erhvervsperson startede i 1981 hos MATAS AMAGER A/S (tidligere NYKAS HANDELS- OG ADMINISTRATIONSSELSKAB ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Flemming Ulrik Jensen i 18 år 4 måneder, før stoppet d. 1. juli 1999.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor materialister. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 28. juni 2007.
Direktørposter (1)
-
RAAGELEJE MILITÆRHISTORISK SAMLING A/S.
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.12.2018
Bestyrelsesposter (2)
-
RAAGELEJE MILITÆRHISTORISK SAMLING A/S.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.03.2005 -
MUNCK'S FAMILIEFOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.12.1996
Tidslinje (37)
-
KU BYG APS (Nu: PowerFit EMS ApS)
Fratrådt som direktørDato: 13.12.2021
Registreringsdato: 13.12.2021 -
KU BYG APS (Nu: PowerFit EMS ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 25.11.2021
Registreringsdato: 25.11.2021 -
MUNCKS VETERANBIL VÆRKSTED ApS (Nu: ML ADMINISTRATION A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.2019
Registreringsdato: 21.08.2019
Blå bog (fortsat)
Flemming har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 43 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.12.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.11.2021 - 13.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.12.2006 - 21.08.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.10.2013 - 20.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
13.12.2011 - 29.04.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor RÅGELEJE MASKINUDLEJNING ApS (Nu: RAAGELEJE MILITÆRHISTORISK SAMLING A/S.) kunne fremvise et overskud på 38' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor RÅGELEJE MASKINUDLEJNING ApS (Nu: RAAGELEJE MILITÆRHISTORISK SAMLING A/S.) kunne fremvise et underskud på 125' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 869' DKK (SKADESERVICEVAGTEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 111' DKK (MUNCK'S FAMILIEFOND).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.399' DKK (SKADESERVICEVAGTEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3' DKK (KU BYG APS (Nu: PowerFit EMS ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Leif Munck.