Per Ulrik Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 7. feb. 1977 (47 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | GOPO ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.386' DKK GOPO HOLDING ApS (2016-17) |
Største underskud: | -15.614' DKK GOPO A/S (Nu: GOPO ApS) (2018-19) |
Største egenkapital: | 38.725' DKK GOPO HOLDING ApS (2017-18) |
Største gæld: | 21.870' DKK GOPO A/S (Nu: GOPO ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos GOPO A/S (Nu: GOPO ApS) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GOPO ApS (47 år 7 måneder) |
Seed: 2120232531
Erhvervskarrieren begyndte for mange år siden hos GOPO ApS (tidligere GOPO MØBLER A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Per Ulrik Olesen i 47 år 7 måneder, inden stoppet den 9. september 2024.
Virksomhedens branche var dengang indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017-18 viste et overskud på 1.358' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 9. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GOPO HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
VIDEBÆK ERHVERVSGRUPPE A/S
Via GOPO HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
GOPO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.1993
Repræsentant (1)
-
Lions Club Videbæk
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 16.01.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
GOPO HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.12.1993
Tidslinje (8)
-
GOPO MØBLER A/S (Nu: GOPO ApS)
Fratrådt som direktørDato: 09.09.2024
Registreringsdato: 09.09.2024 -
GOPO MØBLER A/S (Nu: GOPO ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.09.2024
Registreringsdato: 09.09.2024 -
Lions Club Videbæk
Tilknyttet som repræsentantDato: 16.01.2023
Registreringsdato: 16.01.2023
Blå bog (fortsat)
Per har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
16.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Direktør
17.12.1993 - Stadig aktiv
Ejer
30.08.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66,1% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
07.02.1977 - 09.09.2024
Reel ejer
01.01.2017 - 09.09.2024
Ejerandel: 66,1%
Per Ulrik Olesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GOPO HOLDING ApS (ejer pt. 66,1%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 21.070' DKK. Gennem sit holdingselskab GOPO HOLDING ApS har Per dermed også andele i VIDEBÆK ERHVERVSGRUPPE A/S (5-9.99%).
Se også koncerndiagram for Per Ulrik Olesen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor GOPO HOLDING ApS landede et overskud på 4.386' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor GOPO A/S (Nu: GOPO ApS) landede et underskud på 15.614' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Katrine Margrethe Melchior Olesen.