Pia Hovmand
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 1975 (49 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | SØREN LUND MØBLER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 581' DKK SØREN LUND MØBLER A/S (2021-22) |
Største underskud: | -1.405' DKK SØREN LUND MØBLER A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 9.342' DKK SØREN LUND MØBLER HOLDING A/S (2018-19) |
Største gæld: | 5.236' DKK SØREN LUND MØBLER A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos SØREN LUND MØBLER A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SØREN LUND MØBLER A/S (39 år 5 måneder) |
Seed: 1154488295
Karrieren som leder startede for alvor for flere år siden ved SØREN LUND MØBLER A/S (tidligere SØREN LUND POLSTERMØBELFABRIK A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Pia Hovmand i 39 år 5 måneder, før stoppet den 2. december 2014.
I dag arbejder virksomheden med fremstilling af andre møbler. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 1.349' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PIA LUND HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SØREN LUND MØBLER HOLDING A/S
Via PIA LUND HOLDING ApS -
SØREN LUND MØBLER A/S
Via SØREN LUND MØBLER HOLDING A/S
Direktørposter (3)
-
SØREN LUND MØBLER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2024 -
PIA LUND HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.01.2002 -
SØREN LUND MØBLER HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.01.2002
Bestyrelsesposter (1)
-
SØREN LUND MØBLER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.12.2014
Tidslinje (10)
-
SØREN LUND MØBLER A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
SØREN LUND MØBLER A/S
Fratrådt som direktørDato: 17.11.2022
Registreringsdato: 17.11.2022 -
SØREN LUND MØBLER A/S
Tilknyttet som direktørDato: 02.12.2014
Registreringsdato: 02.12.2014
Blå bog (fortsat)
Pia har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 49 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.01.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
18.01.2002 - Stadig aktiv
Direktør
18.01.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.12.2014 - 10.08.2021
Reel ejer
11.08.2021 - 31.01.2024
Reel ejer
01.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28,3% -
Bestyrelsesmedlem
30.06.1975 - 02.12.2014
Direktør
02.12.2014 - 17.11.2022
Bestyrelsesmedlem
02.12.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.12.2014 - 10.08.2021
Reel ejer
11.08.2021 - Stadig aktiv
Direktør
01.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Pia Hovmand ejer desuden også holdingselskabet SØREN LUND MØBLER HOLDING A/S (ejer lige nu 28,3%). Gennem holdingselskabet SØREN LUND MØBLER HOLDING A/S ejes der også andele i SØREN LUND MØBLER A/S (100%) og SØREN LUND MØBLER HOLDING A/S (10-14.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Pia Hovmand, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor SØREN LUND MØBLER A/S kunne offentliggøre et overskud på 581' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor SØREN LUND MØBLER A/S kunne offentliggøre et underskud på 1.349' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.349' DKK (SØREN LUND MØBLER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 8.191' DKK (SØREN LUND MØBLER HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.544' DKK (PIA LUND HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Pia' netværk er Ove Frank Hauge Knudsen.