Hans-Jørgen Jørgensen
Karrieren startede hos: | HESSELBERG AUTOMOBILER A/S (Direktør) |
Største overskud: | 14.203' DKK KARVIL BILER A/S (2020-21) |
Største underskud: | -2.687' DKK FAM. SKOVBY ApS (Nu: HEL-Invest ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 53.676' DKK KARVIL BILER A/S (2022-23) |
Største gæld: | 122.942' DKK LEASING PARTNER A/S (2020) |
Flest årsværk: | 174 årsværk hos KARVIL BILER A/S (2022-23) |
Seed: 423851505
Det hele begyndte for nu flere år siden ved HESSELBERG AUTOMOBILER A/S i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Hans-Jørgen Jørgensen i 27 år, før fratrædelsen den 7. september 2000.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 28. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SKOVBY JØRGENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SJJN Ejendomme A/S
Via SKOVBY JØRGENSEN HOLDING ApS -
Skovby Jørgensen Ejendomme ApS
Via SKOVBY JØRGENSEN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
SKOVBY JØRGENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.08.2007 -
SJJN Ejendomme A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2020 -
Skovby Jørgensen Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2015
Bestyrelsesposter (5)
-
SKOVBY JØRGENSEN HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.02.2008 -
ABAS MILJØSERVICE
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.03.2006 -
SJJN Ejendomme A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.08.2003 -
LEMVIG AUTOTEKNIK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.10.2023 -
Auto IT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.08.2024 Ny
Tidslinje (47)
-
Auto IT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.08.2024
Registreringsdato: 26.08.2024 -
LEMVIG AUTOTEKNIK A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.10.2023
Registreringsdato: 30.10.2023 -
KARVIL BILER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.09.2023
Registreringsdato: 22.09.2023
Blå bog (fortsat)
Hans-Jørgen har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 49 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
12.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
28.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
28.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Direktør
30.11.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Hans-Jørgen Jørgensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SKOVBY JØRGENSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 17.186' DKK. Gennem sit holdingselskab SKOVBY JØRGENSEN HOLDING ApS har Hans-Jørgen dermed også andele i SJJN Ejendomme A/S (66.66-89.99%) og Skovby Jørgensen Ejendomme ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Hans-Jørgen Jørgensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Hans-Jørgen Jørgensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved Auto IT A/S der præsenterede et overskud på 5.579' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved FAM. SKOVBY ApS (Nu: HEL-Invest ApS) der præsenterede et underskud på 2.687' DKK.
Hans-Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 27 år fra 1973 til 2000 hos HESSELBERG AUTOMOBILER A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.928' DKK (Auto IT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 53.676' DKK (KARVIL BILER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.549' DKK (Investeringsselskabet Brunde Øst ApS (Nu: Skovby Jørgensen Ejendomme ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Hans-Jørgen' netværk er Lars Martens Clausen.