Jette Svaneborg Lyngholm
Erhvervsaktiv siden: | 9. nov. 1976 (47 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJLAC ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.870' DKK E. LYNGHOLM A/S (Nu: CELJA A/S) (2017-18) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 8.655' DKK E. LYNGHOLM A/S (Nu: CELJA A/S) (2022) |
Største gæld: | 3.713' DKK E. LYNGHOLM A/S (Nu: CELJA A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos E. LYNGHOLM A/S (Nu: CELJA A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CELJA A/S (39 år 2 måneder) |
Seed: 288108339
Det begyndte for længe siden i EJLAC ApS (tidligere EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 3. JUNI 1957) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jette Svaneborg Lyngholm i 15 år 8 måneder, inden stoppet d. 9. juli 1992.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1993 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 5. august 1993.
Bestyrelsesposter (1)
-
CELJA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.1985
Tidslinje (3)
-
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 3. JUNI 1957 (Nu: EJLAC ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.07.1992
Registreringsdato: 09.07.1992 -
E. LYNGHOLM A/S (Nu: CELJA A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.1985
Registreringsdato: 28.06.1985 -
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 3. JUNI 1957 (Nu: EJLAC ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.11.1976
Registreringsdato: 09.11.1976
Blå bog (fortsat)
Jette har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.06.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.11.1976 - 09.07.1992
Ejerandel: Intet ejerskab
Jette Svaneborg Lyngholm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i E. LYNGHOLM A/S (Nu: CELJA A/S) der præsenterede et overskud på 2.870' DKK.
Jette har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 39 år 2 måneder fra 1985 til i dag hos CELJA A/S.
En af de forbindelser som går igen i Jette' netværk er Eskild Lyngholm.