Søren Michael Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 19. aug. 1987 (37 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | SKJERN Å - LAKSEOPDRÆT (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af DANSK LAKSEFOND (15 år 7 måneder) |
Seed: 1269673614
Karrieren som erhvervsperson startede i 1987 ved SKJERN Å - LAKSEOPDRÆT i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Søren Michael Larsen i 5 år 9 måneder, før stoppet den 4. juni 1993.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor dambrug og fiskeavl. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 11. oktober 2000.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
SKJERN Å - LAKSEOPDRÆT
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.06.1993
Registreringsdato: 04.06.1993 -
SKJERN Å - LAKSEOPDRÆT
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.1987
Registreringsdato: 19.08.1987
Blå bog (fortsat)
Søren har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.01.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
19.08.1987 - 04.06.1993
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Christian Jørgen Jens Wedell-neergaard.