Ole Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 16. okt. 1989 (34 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | OLE CHRISTIANSEN & CO ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 115.932' DKK BEVICA FONDEN (2019) |
Største underskud: | -45.466' DKK BEVICA FONDEN (2022) |
Største egenkapital: | 613.699' DKK BEVICA FONDEN (2022) |
Største gæld: | 205.492' DKK Byggefinansiering III K/S (2023) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos BEVICA FONDEN (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af OLE CHRISTIANSEN & CO ApS (34 år 11 måneder) |
Seed: 1702439243
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1989 ved OLE CHRISTIANSEN & CO ApS med titlen som Direktør, Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Ole Christiansen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Direktør, Stifter og Ejer har Ole nu bestreddet i 34 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Her 34 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 1.855' DKK.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
OLE CHRISTIANSEN & CO ApS
Ejerandel: 100% -
Dahlman 1807 ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
Dyal 1 ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
BLS FINANS A/S
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
P/S Dyal Investments
Via Dyal 1 ApS -
BLS CAPITAL FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Via BLS FINANS A/S -
BETTER COLLECTIVE A/S
Via BLS CAPITAL FONDSMÆGLERSELSKAB A/S -
TIPSBLADET ApS
Via BETTER COLLECTIVE A/S -
Mindway AI ApS
Via BETTER COLLECTIVE A/S
Direktørposter (1)
-
OLE CHRISTIANSEN & CO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.1989
Bestyrelsesposter (4)
-
Dyal 1 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.12.2017 -
BEVICA FONDEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2018 -
BEVICA INNOVATION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.04.2021 -
P/S Dyal Investments
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.12.2017
Ejendomme (4)
Tidslinje (34)
-
Byggefinansiering III Komplementar ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.11.2022
Registreringsdato: 11.11.2022 -
MAVAKO ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 06.04.2022
Registreringsdato: 06.04.2022 -
MAVAKO ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.04.2022
Registreringsdato: 06.04.2022
Blå bog (fortsat)
Ole har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
08.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
21.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
19.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
06.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor P/S Dyal Investments kunne offentliggøre et overskud på 20.615' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Dahlman 1807 IVS (Nu: Dahlman 1807 ApS) kunne offentliggøre et underskud på 586' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 32.073' DKK (BEVICA FONDEN).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 16.582' DKK (CARETAG SURGICAL ApS (Nu: CARETAG ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 546.279' DKK (BEVICA FONDEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 53' DKK (CARETAG HEALTHCARE HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Marianne Kofoed.