Lisbeth Staxen
Erhvervsaktiv siden: | 22. jun. 1990 (34 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | BANDAGIST JAN NIELSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.020' DKK BANDAGIST JAN NIELSEN A/S (2014-15) |
Største underskud: | -219' DKK HYLLEHOLT SKOVDRIFT A/S (Nu: HYLLEHOLT SKOVDRIFT ApS) (2023-24) |
Største egenkapital: | 17.421' DKK BANDAGIST JAN NIELSEN A/S (2020-21) |
Største gæld: | 22.416' DKK BANDAGIST JAN NIELSEN A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 47 årsværk hos BANDAGIST JAN NIELSEN A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BANDAGIST JAN NIELSEN A/S (34 år 2 måneder) |
Seed: 1729671195
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1990 hos BANDAGIST JAN NIELSEN A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Lisbeth Staxen nu bestreddet i 34 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023-24 kunne vise et overskud på 1.707' DKK.
Direktørposter (1)
-
BANDAGIST JAN NIELSEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2010
Bestyrelsesposter (1)
-
BANDAGIST JAN NIELSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.1990
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
HYLLEHOLT SKOVDRIFT A/S (Nu: HYLLEHOLT SKOVDRIFT ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.01.2017
Registreringsdato: 16.01.2017 -
BANDAGIST JAN NIELSEN A/S
Tilknyttet som direktørDato: 10.08.2010
Registreringsdato: 10.08.2010 -
HYLLEHOLT SKOVDRIFT A/S (Nu: HYLLEHOLT SKOVDRIFT ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.09.2004
Registreringsdato: 29.09.2004
Blå bog (fortsat)
Lisbeth har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.06.1990 - Stadig aktiv
Direktør
10.08.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.09.2004 - 16.01.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Lisbeth Staxen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem hos BANDAGIST JAN NIELSEN A/S der præsenterede et overskud på 9.020' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem hos HYLLEHOLT SKOVDRIFT A/S (Nu: HYLLEHOLT SKOVDRIFT ApS) der præsenterede et underskud på 140' DKK.
Lisbeth har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 34 år 2 måneder fra 1990 til i dag hos BANDAGIST JAN NIELSEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 1.707' DKK (BANDAGIST JAN NIELSEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 219' DKK (HYLLEHOLT SKOVDRIFT A/S (Nu: HYLLEHOLT SKOVDRIFT ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 7.053' DKK (BANDAGIST JAN NIELSEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 4.326' DKK (HYLLEHOLT SKOVDRIFT A/S (Nu: HYLLEHOLT SKOVDRIFT ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Lisbeth' netværk er Jan Nielsen.