Kirsten Marie Petersen
Karrieren startede hos: | CHRISTOPHER LARSEN A/S (Direktør) |
Største overskud: | 24.325' DKK Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab K/S (2022) |
Største underskud: | -88' DKK Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab II K/S (2023) |
Største egenkapital: | 66.580' DKK Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab K/S (2023) |
Største gæld: | 288.550' DKK Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab K/S (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab K/S (2023) |
Seed: 716718617
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor for mange år siden hos CHRISTOPHER LARSEN A/S som Direktør. Titlen som Direktør havde Kirsten Marie Petersen i 22 år 6 måneder, inden stoppet den 21. september 1994.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1994 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 21. september 1994.
Bestyrelsesposter (2)
-
Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.04.2022 -
Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab II K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.04.2022
Tidslinje (4)
-
Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab II K/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2022
Registreringsdato: 12.04.2022 -
Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab K/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2022
Registreringsdato: 12.04.2022 -
CHRISTOPHER LARSEN A/S
Fratrådt som direktørDato: 21.09.1994
Registreringsdato: 21.09.1994
Blå bog (fortsat)
Kirsten har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
14.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
16.03.1972 - 21.09.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
Kirsten Marie Petersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab K/S der præsenterede et overskud på 24.325' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab II K/S der præsenterede et underskud på 88' DKK.
Kirsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 5 måneder fra 2022 til i dag hos Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab K/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.050' DKK (Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab K/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 88' DKK (Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab II K/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 66.580' DKK (Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab K/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 11.504' DKK (Gentofte-Frederiksberg Ejendomsselskab II K/S).
En af de forbindelser som går igen i Kirsten' netværk er Moses Kromann Reich.