Gitte Kronbak Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2008 (15 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | SEAS-NVE FORSYNING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FÆLLESLEGATET FOR VÆRDIGT TRÆNGENDE I ROSKILDE (5 år) |
Seed: 2015313389
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2008 i SEAS-NVE FORSYNING A/S (tidligere ROSKILDE ENERGI A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Gitte Kronbak Nielsen i 7 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2009.
Virksomhedens branche var dengang indenfor produktion af elektricitet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 15. juni 2010.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
ROSKILDE GADELYS A/S (Nu: SEAS-NVE GADELYS A/S) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2009
Registreringsdato: 30.06.2009 -
ROSKILDE ENERGI A/S (Nu: SEAS-NVE FORSYNING A/S) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2009
Registreringsdato: 30.06.2009 -
ROSKILDE GADELYS A/S (Nu: SEAS-NVE GADELYS A/S) (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2008
Registreringsdato: 01.11.2008
Blå bog (fortsat)
Gitte har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.03.2018 - 13.01.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2008 - 30.06.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2008 - 30.06.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Gitte har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 måneder fra 2008 til 2009 hos SEAS-NVE FORSYNING A/S.
En af de forbindelser som går igen i Gitte' netværk er Tuncay Yilmaz.