Jens Sørensen
Karrieren startede hos: | TOPIPLAST A/S (Revisor) |
Største overskud: | 22.603' DKK SG PARTNER ApS (2021-22) |
Største underskud: | -5.914' DKK VICH 2091 A/S (Nu: TBC A/S) (2021-22) |
Største egenkapital: | 75.563' DKK VICH 2091 A/S (Nu: TBC A/S) (2020-21) |
Største gæld: | 50.143' DKK TimeVision Assets A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 67 årsværk hos TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (2018-19) |
Seed: 1076811055
Karrieren som erhvervsleder begyndte for mange år siden hos TOPIPLAST A/S i hvervet som Revisor. Denne rolle havde Jens Sørensen i 37 år 2 måneder, inden stoppet den 29. november 1996.
Nu opererer virksomheden indenfor fremstilling af plastemballage. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023-24 viste et overskud på 2' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JSInvest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (12)
-
SOLHART GRUPPEN APS
Via JSInvest ApS -
NEXT A/S
Via SOLHART GRUPPEN APS -
TIMESOLUTIONS A/S
Via NEXT A/S -
EasySkat A/S
Via NEXT A/S -
TIMECOMPUTER A/S
Via SOLHART GRUPPEN APS -
TIMEPARTNER ApS
Via SOLHART GRUPPEN APS -
SG PARTNER ApS
Via SOLHART GRUPPEN APS -
TIMETAX-MOMS A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via SG PARTNER ApS -
TIMEADVISOR ApS
Via SG PARTNER ApS -
TimeAdministration ApS
Via SG PARTNER ApS -
TAG A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via SG PARTNER ApS -
YOUROPE ApS
Via JSInvest ApS
Direktørposter (7)
-
JSInvest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.1996 -
SOLHART GRUPPEN APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.05.2005 -
SG PARTNER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.05.2002 -
YOUROPE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.04.2000 -
TIMEPARTNER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2007 -
TIMEADVISOR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.02.2009 -
TimeAdministration ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.11.2021
Bestyrelsesposter (6)
-
NEXT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.12.2012 -
TIMECOMPUTER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.10.2006 -
TIMESOLUTIONS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2024 -
Asetas A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.03.2020 -
TimeAdministration ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.11.2021 -
TIMEINVEST FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.01.2024
Tidslinje (172)
-
COPENHAGEN APPS ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.06.2024
Registreringsdato: 04.06.2024 -
TAG A/S
Fratrådt som direktørDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
TAG A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 65 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.12.2012 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via SOLHART GRUPPEN APS -
Direktør og Reel ejer
28.09.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35,71% -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2006 - Stadig aktiv
Ejer
01.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via SOLHART GRUPPEN APS -
Direktør og Reel ejer
05.05.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35,71% -
Direktør
08.05.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35,71%
Jens Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JSInvest ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 17.415' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne SOLHART GRUPPEN APS (35,71%), TAG A/S (35,71%) samt SG PARTNER ApS (35,71%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Jens Sørensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Jens Sørensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos TAG A/S der præsenterede et overskud på 21.993' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos Selectionf ApS der præsenterede et underskud på 1.023' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 49 forskellige selskaber (heraf 28 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 11 måneder fra 2006 til i dag hos TIMECOMPUTER A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.473' DKK (TIMEPENSION A/S (Nu: TimePension A/S Pensionsmægler)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 529' DKK (TIMEPARTNER ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 17.415' DKK (JENS SØRENSEN - REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Nu: JSInvest ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -3.355' DKK (NEXT A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Sven Arne Pedersen.