Lotte Finsen
Karrieren startede hos: | Finsen Ejendomme ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 21.133' DKK ERLING FINSEN HOLDING A/S (Nu: Finsen Ejendomme ApS) (2018) |
Største underskud: | -6.129' DKK FF For Fremtiden ApS (2022) |
Største egenkapital: | 186.270' DKK FINSEN WINDPOWER ApS (2018) |
Største gæld: | 90.256' DKK ERLING FINSEN HOLDING A/S (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos FF For Fremtiden ApS (2019) |
Seed: 1197684352
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor for mange år siden hos Finsen Ejendomme ApS (tidligere ERLING FINSEN HOLDING A/S) som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Lotte Finsen i 64 år 4 måneder, inden stoppet den 16. september 2019.
Dengang var virksomhedens branche indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 kunne fremvise et overskud på 21.133' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 23. december 2021.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
FF 2006 ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
Aase F ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
FF For Fremtiden 2020 ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
L&O FINSEN EJENDOMME ApS
Via FF 2006 ApS -
VICH 4661 A/S
Via L&O FINSEN EJENDOMME ApS -
SELSKABET 4662 ApS
Via L&O FINSEN EJENDOMME ApS -
FF For Fremtiden ApS
Via FF For Fremtiden 2020 ApS
Direktørposter (5)
-
FF 2006 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2006 -
L&O FINSEN EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2006 -
FF For Fremtiden ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.06.2019 -
Aase F ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.06.2019 -
FF For Fremtiden 2020 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2020
Tidslinje (28)
-
ERLING FINSEN HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.04.2024
Registreringsdato: 16.04.2024 -
FF For Fremtiden ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 24.01.2020
Registreringsdato: 24.01.2020 -
FF For Fremtiden 2020 ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.01.2020
Registreringsdato: 24.01.2020
Blå bog (fortsat)
Lotte har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 69 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
24.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Direktør og Ejer
06.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Bestyrelsesmedlem
20.08.2010 - 16.04.2024
Reel ejer
22.12.2011 - 16.04.2024
Ejerandel: 10% -
Ejer
06.06.2019 - 24.01.2020
Direktør
06.06.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Lotte Finsen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Aase F ApS (ejer pt. 10%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 996' DKK.
• FF For Fremtiden 2020 ApS (ejer pt. 33,33%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 996' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 2 holdingselskaber som L&O FINSEN EJENDOMME ApS (50%) samt FF For Fremtiden ApS (22,22%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Lotte Finsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor FINSEN WINDPOWER ApS fremviste et overskud på 16.964' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor FF For Fremtiden ApS fremviste et underskud på 6.129' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.819' DKK (FF For Fremtiden ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 47.664' DKK (FF For Fremtiden ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 996' DKK (Aase F ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lotte' netværk er Ida Finsen Flensted.