Ida Finsen Nielsen Flensted
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 2006 (17 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FF 2006 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 21.133' DKK FINSEN EJENDOMME A/S (Nu: Finsen Ejendomme ApS) (2018) |
Største underskud: | -6.129' DKK FF For Fremtiden ApS (2022) |
Største egenkapital: | 186.270' DKK FINSEN WINDPOWER ApS (2018) |
Største gæld: | 90.256' DKK ERLING FINSEN HOLDING A/S (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos FF For Fremtiden ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af FF 2006 ApS (17 år 9 måneder) |
Seed: 1295150875
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2006 ved FF 2006 ApS med titlen som Ejer. Ida Finsen Nielsen Flensted købte en part af virksomheden d. 30. november 2006 og fik dermed en andel på 20-24.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Ida af: Knud Neergaard Flensted, Lotte Finsen og Aske Finsen Flensted. Rollen som Ejer har Ida nu bestreddet i 17 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 17 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2023 kunne vise et overskud på 155' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
FF 2006 ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
Aase F ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
FF For Fremtiden 2020 ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
L&O FINSEN EJENDOMME ApS
Via FF 2006 ApS -
VICH 4661 A/S
Via L&O FINSEN EJENDOMME ApS -
SELSKABET 4662 ApS
Via L&O FINSEN EJENDOMME ApS -
FF For Fremtiden ApS
Via FF For Fremtiden 2020 ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Dato: 11.06.2024
Registreringsdato: 11.06.2024 -
ERLING FINSEN HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.04.2024
Registreringsdato: 16.04.2024 -
FF For Fremtiden ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 24.01.2020
Registreringsdato: 24.01.2020
Navnehistorik (2)
-
11.06.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 10.06.2024
Blå bog (fortsat)
Ida har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
24.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
06.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Ejer
30.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Bestyrelsesmedlem
18.06.2015 - 16.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
06.06.2019 - 24.01.2020
Reel ejer
24.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Ida Finsen Nielsen Flensted er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FF For Fremtiden 2020 ApS (ejer lige nu 33,33%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 16.566' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet FF For Fremtiden ApS (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Ida Finsen Nielsen Flensted, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor FINSEN WINDPOWER ApS kunne offentliggøre et overskud på 16.964' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor FF For Fremtiden 2020 ApS kunne offentliggøre et underskud på 5.623' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.819' DKK (FF For Fremtiden ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 47.664' DKK (FF For Fremtiden ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 996' DKK (Aase F ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ida' netværk er Lotte Finsen.