Martin Buck Hegaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2009 (14 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | DOTWEISER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 915' DKK B FLAT ApS (Nu: BUREAUET af 26. august 2019 ApS) (2015) |
Største underskud: | -1.218' DKK B FLAT ApS (Nu: BUREAUET af 26. august 2019 ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 1.096' DKK B FLAT ApS (Nu: BUREAUET af 26. august 2019 ApS) (2015) |
Største gæld: | 3.348' DKK B FLAT ApS (Nu: BUREAUET af 26. august 2019 ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos B FLAT ApS (Nu: BUREAUET af 26. august 2019 ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af 747 ApS (14 år 2 måneder) |
Seed: 1424194041
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2009 i DOTWEISER ApS som Direktør. Hvervet som Direktør havde Martin Buck Hegaard i 1 år 5 måneder, inden stoppet d. 17. maj 2011.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor computerprogrammering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 17. maj 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
747 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BARC Scandinavia ApS
Via 747 ApS
Direktørposter (2)
-
BARC Scandinavia ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.04.2019 -
747 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
BARC Scandinavia ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.01.2024
Registreringsdato: 31.01.2024 -
BARC Scandinavia IVS (Nu: BARC Scandinavia ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 30.01.2024
Registreringsdato: 30.01.2024 -
We Are All Here IVS (Nu: New Relevance IVS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 10.07.2023
Registreringsdato: 10.07.2023
Blå bog (fortsat)
Martin har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
07.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
05.04.2019 - 06.04.2019
Direktør
06.04.2019 - Stadig aktiv
Ejer
10.10.2020 - 16.05.2021
Ejer
17.05.2021 - 30.01.2024
Ejer
31.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
21.03.2018 - 10.07.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Direktør
19.07.2010 - 23.08.2021
Ejer
19.07.2010 - Stadig aktiv
Direktør
25.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.04.2010 - 01.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Martin Buck Hegaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn 747 ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 52' DKK. Igennem sit holdingselskab 747 ApS har Martin dermed også ejerandele i BARC Scandinavia ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Martin Buck Hegaard, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor B FLAT ApS (Nu: BUREAUET af 26. august 2019 ApS) fremviste et overskud på 915' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor B FLAT ApS (Nu: BUREAUET af 26. august 2019 ApS) fremviste et underskud på 1.218' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 44' DKK (BARC Scandinavia ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 138' DKK (BARC Scandinavia ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 52' DKK (BUCK HEGAARD HOLDING ApS (Nu: 747 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Rikke Andersen.