Denis Terrida
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1991 (33 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | PASTELLA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.157' DKK CASA MAMMA HOLDING ApS (2022-23) |
Største underskud: | -3.008' DKK MAMMA PRODUCTION A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 8.857' DKK CASA MAMMA HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 15.991' DKK CASA ITALIA A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos MAMMA PRODUCTION A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af DMT HOLDING ApS (14 år) |
Seed: 1708734196
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1991 i PASTELLA A/S (tidligere ApS KBIL 38 NR. 1468) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Denis Terrida i 3 år 2 måneder, inden stoppet d. 1. juli 1994.
Dengang var virksomhedens branche indenfor fremstilling af pastaprodukter og lignende varer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 5. september 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nilo Invest ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
CASA MAMMA HOLDING ApS
Via Nilo Invest ApS -
MAMMA PRODUCTION A/S
Via CASA MAMMA HOLDING ApS -
CASA ITALIA A/S
Via CASA MAMMA HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
Nilo Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
CASA ITALIA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.11.2023 -
MAMMA PRODUCTION A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.11.2023 -
CASA MAMMA HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.11.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (31)
-
MAMMA PRODUCTION A/S
Fratrådt som direktørDato: 23.11.2023
Registreringsdato: 23.11.2023 -
MAMMA PRODUCTION A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.11.2023
Registreringsdato: 23.11.2023 -
CASA ITALIA A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.11.2023
Registreringsdato: 23.11.2023
Blå bog (fortsat)
Denis har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
14.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
03.01.2018 - 23.11.2023
Reel ejer
26.01.2018 - 28.11.2018
Reel ejer
29.11.2018 - 09.05.2019
Reel ejer
10.05.2019 - 26.08.2020
Reel ejer
27.08.2020 - 31.10.2021
Reel ejer
01.11.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
23.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 8,6% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
06.07.2020 - 22.11.2023
Reel ejer
27.08.2020 - 31.10.2021
Reel ejer
01.11.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
23.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 8,6% -
Direktør
04.11.2005 - 01.07.2011
Bestyrelsesmedlem
24.11.2009 - 24.11.2020
Reel ejer
21.10.2014 - 05.07.2020
Reel ejer
06.07.2020 - 31.10.2021
Bestyrelsesmedlem
25.11.2020 - 22.11.2023
Reel ejer
01.11.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
23.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 8,6% -
Stifter og Direktør
02.11.2009 - 14.11.2023
Ejer
21.10.2014 - 31.10.2021
Ejer
01.11.2021 - 14.11.2023
Ejerandel: 10-14.99%
Denis Terrida er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nilo Invest ApS (50% ejerskab). I samme organisation finder man også holdingselskabet CASA MAMMA HOLDING ApS (8,6%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Denis Terrida, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor MAMMA PRODUCTION A/S landede et overskud på 3.968' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor MAMMA PRODUCTION A/S landede et underskud på 3.008' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Denis' netværk er Marianne Wriedt Terrida.