Marianne Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 1984 (40 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | TALLERTRADE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.615' DKK HCT Group ApS (2022-23) |
Største underskud: | -2.077' DKK H.C.T. HOLDING A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 33.538' DKK H.C.T. HOLDING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 13.139' DKK Mouldshop A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos HCT Group ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af H.C.T. HOLDING A/S (28 år 8 måneder) |
Seed: 1323157567
Karrieren som leder startede i 1984 hos TALLERTRADE A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Marianne Nielsen i 17 år, før stoppet d. 10. januar 2001.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 10. januar 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
H.C.T. HOLDING A/S
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
H.C.T. Ejendomme ApS
Via H.C.T. HOLDING A/S
Direktørposter (4)
-
H.C.T. HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2018 -
MOULDPRO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2014 -
HCT Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2017 -
H.C.T. Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
MOULDPRO ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.11.2023
Registreringsdato: 16.11.2023 -
H.C.T. Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.11.2022
Registreringsdato: 10.11.2022 -
H.C.T. HOLDING A/S (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.01.2020
Registreringsdato: 31.01.2020
Blå bog (fortsat)
Marianne har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
10.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Reel ejer
01.07.2017 - 30.06.2022
Direktør
01.07.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2022 - 26.06.2024
Ejerandel: 37,5% -
Reel ejer
14.11.2014 - 26.06.2024
Direktør
14.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,67% -
Direktør
17.02.2010 - 16.11.2023
Reel ejer
14.11.2014 - 26.06.2024
Ejerandel: 16,67% -
Bestyrelsesmedlem
04.12.1997 - Stadig aktiv
Direktør
15.03.2005 - 26.11.2009
Reel ejer
30.09.2017 - 30.01.2020
Reel ejer
31.01.2020 - 26.06.2024
Ejerandel: 37,5%
Marianne Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn H.C.T. HOLDING A/S (ejer pt. 75%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 33.538' DKK. Gennem holdingselskabet H.C.T. HOLDING A/S har Marianne derfor også andele i H.C.T. Ejendomme ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Marianne Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor HCT Group ApS kunne fremvise et overskud på 5.615' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor H.C.T. HOLDING A/S kunne fremvise et underskud på 2.077' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 3.800' DKK (MOULDPRO ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 18.149' DKK (MOULDPRO HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 3.864' DKK (Mouldshop A/S).
En af de forbindelser som går igen i Marianne' netværk er Erling Rolf Christensen.