Erling Rolf Christensen
Karrieren startede hos: | H.C.T. HOLDING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 5.615' DKK HCT Group ApS (2022-23) |
Største underskud: | -2.077' DKK H.C.T. HOLDING A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 33.538' DKK H.C.T. HOLDING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 13.139' DKK HCT TOOL A/S (Nu: Mouldshop A/S) (2015-16) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos HCT Group ApS (2022-23) |
Seed: 1066296828
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor for nu mange år siden hos H.C.T. HOLDING A/S (tidligere HERBERT CHRISTENSEN - VÆRKTØJ OG MASKINER A/S) med titlen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Direktør bestred Erling Rolf Christensen i 45 år 6 måneder, før stoppet d. 5. juli 2018.
I dag arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 4.643' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
H.C.T. HOLDING A/S
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
H.C.T. Ejendomme ApS
Via H.C.T. HOLDING A/S
Bestyrelsesposter (2)
-
H.C.T. HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.12.1972 -
Mouldshop A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.12.1997
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
H.C.T. HOLDING A/S (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.01.2020
Registreringsdato: 31.01.2020 -
H.C.T. HOLDING A/S (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 30.01.2020
Registreringsdato: 30.01.2020 -
HERBERT CHRISTENSEN - VÆRKTØJ OG MASKINER A/S (Nu: H.C.T. HOLDING A/S)
Fratrådt som direktørDato: 05.07.2018
Registreringsdato: 05.07.2018
Blå bog (fortsat)
Erling har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 51 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
10.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
01.07.2017 - 30.06.2022
Reel ejer
01.07.2022 - 26.06.2024
Ejerandel: 12,5% -
Reel ejer
14.11.2014 - 26.06.2024
Ejerandel: 16,67% -
Reel ejer
14.11.2014 - 26.06.2024
Ejerandel: 16,67% -
Direktør
04.12.1997 - 15.03.2005
Bestyrelsesmedlem
04.12.1997 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.09.2017 - 30.01.2020
Reel ejer
31.01.2020 - 26.06.2024
Ejerandel: 12,5%
Erling Rolf Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn H.C.T. HOLDING A/S (ejer pt. 25%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 33.538' DKK. Igennem holdingselskabet H.C.T. HOLDING A/S har Erling derfor også ejerandele i H.C.T. Ejendomme ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Erling Rolf Christensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor H.C.T. HOLDING A/S kunne offentliggøre et overskud på 5.166' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor H.C.T. HOLDING A/S kunne offentliggøre et underskud på 2.077' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 3.800' DKK (MOULDPRO ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 18.149' DKK (MOULDPRO HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 3.864' DKK (HCT TOOL A/S (Nu: Mouldshop A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Erling' netværk er Marianne Nielsen.