Lotte Bliddal
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 1992 (32 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 30.6.1992. VIDEBÆK (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 22.846' DKK VIFTRUP JESPERSEN A/S (2020-21) |
Største underskud: | -659' DKK LANGVADBJERG FONDEN (2019) |
Største egenkapital: | 35.250' DKK VIFTRUP JESPERSEN A/S (2023-24) |
Største gæld: | 36.365' DKK VIFTRUP JESPERSEN A/S (2023-24) |
Flest årsværk: | 58 årsværk hos VIFTRUP JESPERSEN A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Direktør af Advokathuset Bliddal ApS (18 år 2 måneder) |
Seed: 1017229095
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1992 i EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 30.6.1992. VIDEBÆK med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lotte Bliddal i 10 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 13. marts 2003.
Virksomhedens branche var dengang indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 13. marts 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LB Advokatholdingselskab af 2006 ApS
Ejerandel: 100% -
Videbæk Mose Vindkraft I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Ejendomsselskabet af 30.6.1992 ApS
Via LB Advokatholdingselskab af 2006 ApS -
VIDEBÆK ERHVERVSGRUPPE A/S
Via Ejendomsselskabet af 30.6.1992 ApS -
Advokathuset Bliddal ApS
Via LB Advokatholdingselskab af 2006 ApS
Direktørposter (2)
-
LB Advokatholdingselskab af 2006 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2006 -
Ejendomsselskabet af 30.6.1992 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2024
Repræsentant (1)
-
Videbæk Styrke og Kampsport
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 18.05.2022
Bestyrelsesposter (3)
-
VIFTRUP JESPERSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.02.2015 -
Fonden for Vestjyllands Kunstpavillon, Videbæk
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.10.2021 -
LANGVADBJERG FONDEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (19)
-
Ejendomsselskabet af 30.6.1992 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.01.2024
Registreringsdato: 15.01.2024 -
Videbæk Styrke og Kampsport
Tilknyttet som repræsentantDato: 18.05.2022
Registreringsdato: 18.05.2022 -
A/S BRDR. CHRISTIANSEN'S EFTF.. SKJERN (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.05.2022
Registreringsdato: 11.05.2022
Blå bog (fortsat)
Lotte har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.11.2023 - Stadig aktiv
Direktør
15.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
17.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Repræsentant
18.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
24.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
27.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Lotte Bliddal er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LB Advokatholdingselskab af 2006 ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.675' DKK. Igennem holdingselskabet LB Advokatholdingselskab af 2006 ApS har Lotte derfor også ejerandele i Ejendomsselskabet af 30.6.1992 ApS (100%) & Advokathuset Bliddal ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Lotte Bliddal, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Lotte Bliddal har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i VIFTRUP JESPERSEN A/S der præsenterede et overskud på 22.846' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i LANGVADBJERG FONDEN der præsenterede et underskud på 659' DKK.
Lotte har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 3 måneder fra 2011 til i dag hos LANGVADBJERG FONDEN.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 18.941' DKK (VIFTRUP JESPERSEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 402' DKK (LANGVADBJERG FONDEN).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 35.250' DKK (VIFTRUP JESPERSEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 2.769' DKK (Ejendomsselskabet af 30.6.1992 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lotte' netværk er Lise Lotte Bjerge.