Claus Troels Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1991 (32 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | FORSIKRINGSMÆGLERSELSKABET ASSURANCE PARTNER A/S (Direktør) |
Største overskud: | 42.385' DKK OLIVER INVEST ApS (2017) |
Største underskud: | -34.481' DKK OLIVER INVEST ApS (2018) |
Største egenkapital: | 58.271' DKK K/S HABRO-GATWICK (2016) |
Største gæld: | 61.671' DKK NETMORE A/S (Nu: GTT Communications Denmark ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 245 årsværk hos ASSISTANCE PERSONALE SERVICE A/S (Nu: ASSISTANCE HR PARTNERS A/S) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af OLIVER INVEST ApS (22 år) |
Seed: 715779328
Karrieren som leder begyndte den dag i 1991 hos FORSIKRINGSMÆGLERSELSKABET ASSURANCE PARTNER A/S (tidligere ApS KBIL 38 NR. 1625) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Claus Troels Hansen i 1 år 10 måneder, inden stoppet den 8. september 1993.
I dag opererer virksomheden indenfor forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 5.896' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OLIVER INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
OMI A/S UNDER KONKURS
Via OLIVER INVEST ApS -
CarPal ApS
Via OLIVER INVEST ApS -
TheDearGroup ApS UNDER KONKURS
Via OLIVER INVEST ApS -
Dream House Venture Management ApS
Via OLIVER INVEST ApS -
Dream House Venture GP I ApS
Via Dream House Venture Management ApS -
Dream House Venture Fund I K/S
Via Dream House Venture GP I ApS
Direktørposter (4)
-
OLIVER INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2002 -
CarPal ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2024 -
Dream House Venture Management ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2023 -
Dream House Venture GP I ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2023
Tidslinje (79)
-
Usado Danmark ApS (Nu: CarPal ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 29.01.2024
Registreringsdato: 29.01.2024 -
PENCIG DANMARK ApS (Nu: CarPal ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.11.2023
Registreringsdato: 15.11.2023 -
PENCIG DANMARK ApS (Nu: CarPal ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023
Blå bog (fortsat)
Claus har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
05.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
05.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
03.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
12.09.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
08.10.2013 - 24.06.2024
Direktør
01.11.2023 - 15.11.2023
Direktør
29.01.2024 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 29%
Claus Troels Hansen er desuden ejer af 2 holdingselskaber Dream House Venture Management ApS (100%) samt Dream House Venture GP I ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Claus Troels Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor OLIVER INVEST ApS landede et overskud på 42.385' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor OLIVER INVEST ApS landede et underskud på 34.481' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.896' DKK (ApS KBIL 38 NR. 1625 (Nu: FORSIKRINGSMÆGLERSELSKABET ASSURANCE PARTNER A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8.301' DKK (raffle.ai ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 31.996' DKK (raffle.ai ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.100' DKK (CRYO LAB ApS (Nu: One Thirty Labs ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Torben Aagaard.