Camilla Flindt Hjælmhof
Erhvervsaktiv siden: | 22. apr. 2009 (15 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANISH GOLF TOURS KOMPLEMENTAR ApS (Direktør) |
Største overskud: | 9.229' DKK MARKETSQUARE A/S (2023) |
Største underskud: | -597' DKK DGU ERHVERV A/S (2021) |
Største egenkapital: | 12.965' DKK MARKETSQUARE A/S (2017) |
Største gæld: | 20.168' DKK MARKETSQUARE A/S (2021) |
Flest årsværk: | 51 årsværk hos MARKETSQUARE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af CFH Consulting ApS (5 år 8 måneder) |
Seed: 363601063
Karrieren som erhvervsperson startede i 2009 ved DANISH GOLF TOURS KOMPLEMENTAR ApS i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Camilla Flindt Hjælmhof i 1 år 2 måneder, før stoppet den 5. juli 2010.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor sportsklubber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 14. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CFH Consulting ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
MSQ Holding ApS
Via CFH Consulting ApS -
MARKETSQUARE A/S
Via MSQ Holding ApS -
Marketsquare People ApS
Via MSQ Holding ApS
Direktørposter (1)
-
CFH Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.12.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
MARKETSQUARE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.01.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
MARKETSQUARE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.01.2019
Registreringsdato: 08.01.2019 -
CFH Consulting ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.12.2018
Registreringsdato: 27.12.2018 -
CFH Consulting ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.12.2018
Registreringsdato: 27.12.2018
Blå bog (fortsat)
Camilla har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.01.2019 - Stadig aktiv
Ejer
20.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90-99.99% Via MSQ Holding ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
27.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.12.2009 - 01.01.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.04.2009 - 31.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.04.2009 - 25.02.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Camilla Flindt Hjælmhof er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CFH Consulting ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.414' DKK. Gennem holdingselskabet CFH Consulting ApS har Camilla derfor også andele i MSQ Holding ApS (15-19.99%).
Du kan se koncerndiagram for Camilla Flindt Hjælmhof, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor CFH Consulting ApS kunne fremvise et overskud på 1.116' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor CFH Consulting ApS kunne fremvise et underskud på 21' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 9.229' DKK (MARKETSQUARE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.532' DKK (MARKETSQUARE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.173' DKK (DGU ERHVERV A/S).
En af de forbindelser som går igen i Camilla' netværk er Jens Thrane-møller.