Nina Ursula Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1992 (32 år) |
Karrieren startede hos: | MIDTJYDSKE DISTRIKTSBLADE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Direktør af ASIAN HUNTING AGENCY ApS (7 år 5 måneder) |
Seed: 1859126233
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1992 i MIDTJYDSKE DISTRIKTSBLADE A/S (tidligere PBH NR. 22.070 ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Nina Ursula Sørensen i 5 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 7. juli 1998.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor udgivelse af distrikts- og annonceblade uden eget trykkeri. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 18. april 2005.
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
Udlejningsejendomme v. Nina og Line Sørensen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
Udlejningsejendomme v. Nina og Line Sørensen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2016
Registreringsdato: 01.12.2016 -
ASIAN HUNTING AGENCY ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.09.2007
Registreringsdato: 17.09.2007
Blå bog (fortsat)
Nina har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
14.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.12.2016 - 31.12.2020
Ejerandel: 50% -
Direktør
17.04.2000 - 17.09.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.1992 - 07.07.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Nina' netværk er Helle Sørensen.