Peter Hermann Hansen
Karrieren startede hos: | NTR HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.200' DKK RASMUSSEN & SCHIØTZ A/S (Nu: NTR HOLDING A/S) (2019) |
Største underskud: | -2.700' DKK RASMUSSEN & SCHIØTZ A/S (Nu: NTR HOLDING A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 135.300' DKK RASMUSSEN & SCHIØTZ A/S (Nu: NTR HOLDING A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 57 årsværk hos RASMUSSEN & SCHIØTZ A/S (Nu: NTR HOLDING A/S) (2021) |
Seed: 1797427229
Karrieren som erhvervsperson begyndte for nu flere år siden ved NTR HOLDING A/S (tidligere RASMUSSEN & SCHIØTZ A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Peter Hermann Hansen i 36 år 11 måneder, før fratrædelsen den 21. oktober 1996.
I dag opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første regnskab.
Bestyrelsesposter (2)
-
HNB Fjernvarme I/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.12.2022 -
Konsortium NCC - Brøndum I/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.09.2021
Tidslinje (10)
-
HNB Fjernvarme I/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.12.2022
Registreringsdato: 12.12.2022 -
HNB Fjernvarme I/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.12.2022
Registreringsdato: 11.12.2022 -
NCC-LHR GENTOFTE KONSORTIET I/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2022
Registreringsdato: 01.11.2022
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 49 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
30.11.2017 - 24.04.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
03.05.2018 - 11.12.2022
Bestyrelsesmedlem
12.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.06.2012 - 01.11.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 36 år 11 måneder fra 1959 til 1996 hos NTR HOLDING A/S.
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Jette Grabow.