Jan Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 6. maj 1994 (30 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | KAJ NIELSEN & SØN MASKINFABRIK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.419' DKK KAJ NIELSEN & SØN MASKINFABRIK A/S (2023) |
Største underskud: | -2.444' DKK JANS HOLDING ApS (2016) |
Største egenkapital: | 3.898' DKK KAJ NIELSEN & SØN MASKINFABRIK A/S (2015) |
Største gæld: | 9.997' DKK KAJ NIELSEN & SØN MASKINFABRIK A/S (2017) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos KAJ NIELSEN & SØN MASKINFABRIK A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KAJ NIELSEN & SØN MASKINFABRIK A/S (29 år 11 måneder) |
Seed: 478457389
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1994 i KAJ NIELSEN & SØN MASKINFABRIK A/S (tidligere KAJ NIELSEN & SØN. MASKINFABRIK A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jan Nielsen i 29 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 15. april 2024.
Nu arbejder virksomheden med fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 1.419' DKK.
Tidslinje (14)
-
JANS HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.05.2024
Registreringsdato: 08.05.2024 -
JANS HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2024
Registreringsdato: 08.05.2024 -
KAJ NIELSEN & SØN. MASKINFABRIK A/S (Nu: KAJ NIELSEN & SØN MASKINFABRIK A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.04.2024
Registreringsdato: 15.04.2024
Blå bog (fortsat)
Jan har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Direktør
15.05.2007 - 08.05.2024
Ejer
15.07.2007 - 07.04.2024
Reel ejer
15.07.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
06.05.1994 - 15.04.2024
Direktør
18.02.2004 - 07.04.2024
Reel ejer
31.12.2007 - 07.04.2024
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
03.03.2008 - 30.10.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.11.1998 - 05.05.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Nielsen er desuden indehaver af holdingselskabet JANS HOLDING ApS (100% ejerskab). Gennem holdingselskabet JANS HOLDING ApS ejes der også andele i & .
Se også koncerndiagram for Jan Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Jan Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i KAJ NIELSEN & SØN MASKINFABRIK A/S der præsenterede et overskud på 1.419' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i JANS HOLDING ApS der præsenterede et underskud på 2.444' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 29 år 11 måneder fra 1994 til 2024 hos KAJ NIELSEN & SØN MASKINFABRIK A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.419' DKK (KAJ NIELSEN & SØN MASKINFABRIK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.445' DKK (KAJ NIELSEN & SØN MASKINFABRIK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.180' DKK (JANS HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Peter Bausager.