Kaj Skov Frederiksen
Seed: 1731759195
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1995 hos SOCIALRÅDGIVERNES OG SOCIALPÆDAGOGERNES PERSONFORSIKRINGSSELSKAB A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Kaj Skov Frederiksen i 14 år 2 måneder, før stoppet d. 21. august 2009.
Virksomhedens branche var dengang indenfor anden forsikring. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 21. august 2009.
Repræsentant (1)
-
Foreningen for Solidaritet "1.Maj Fonden"
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.10.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
DEN SELVEJENDE INSTITUTION FÆLLESEJE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.12.2021
Tidslinje (14)
-
Foreningen for Solidaritet "1.Maj Fonden"
Tilknyttet som repræsentantDato: 17.10.2022
Registreringsdato: 17.10.2022 -
DEN SELVEJENDE INSTITUTION FÆLLESEJE
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.12.2021
Registreringsdato: 09.12.2021 -
SOCIALRÅDGIVERNES OG SOCIALPÆDAGOGERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB (Nu: SOCIALRÅDGIVERNES, SOCIALPÆDAGOGERNES OG KONTORPERSONALETS EJENDOMSAKTIESELSKAB)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2017
Registreringsdato: 26.04.2017
Blå bog (fortsat)
Kaj har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
17.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1995 - 26.04.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.05.1995 - 26.04.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.02.2011 - 30.04.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kaj Skov Frederiksen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos SOCIALRÅDGIVERNES OG SOCIALPÆDAGOGERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB (Nu: SOCIALRÅDGIVERNES, SOCIALPÆDAGOGERNES OG KONTORPERSONALETS EJENDOMSAKTIESELSKAB) der præsenterede et overskud på 243.322' DKK.
Kaj har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 11 måneder fra 1995 til 2017 hos SOCIALRÅDGIVERNES, SOCIALPÆDAGOGERNES OG KONTORPERSONALETS EJENDOMSAKTIESELSKAB.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.024' DKK (DEN SELVEJENDE INSTITUTION FÆLLESEJE).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 40.534' DKK (SOCIALRÅDGIVERNES OG SOCIALPÆDAGOGERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB (Nu: SOCIALRÅDGIVERNES, SOCIALPÆDAGOGERNES OG KONTORPERSONALETS EJENDOMSAKTIESELSKAB)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.414.166' DKK (SOCIALRÅDGIVERNES OG SOCIALPÆDAGOGERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB (Nu: SOCIALRÅDGIVERNES, SOCIALPÆDAGOGERNES OG KONTORPERSONALETS EJENDOMSAKTIESELSKAB)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 221.701' DKK (DEN SELVEJENDE INSTITUTION FÆLLESEJE).
En af de forbindelser som går igen i Kaj' netværk er Anni Lundgaard Hansen.