Anni Lundgaard Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 12. dec. 2003 (20 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | DEN SELVEJENDE INSTITUTION THOMAS BROCKLEBANK (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 25.844' DKK DEN SELVEJENDE INSTITUTION FÆLLESEJE (2019) |
Største underskud: | -99' DKK P 13 A/S (2014) |
Største egenkapital: | 224.631' DKK DEN SELVEJENDE INSTITUTION FÆLLESEJE (2021) |
Største gæld: | 96.146' DKK DEN SELVEJENDE INSTITUTION FÆLLESEJE (2014) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos DEN SELVEJENDE INSTITUTION FÆLLESEJE (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af DEN SELVEJENDE INSTITUTION FÆLLESEJE (15 år 5 måneder) |
Seed: 890408212
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2003 i DEN SELVEJENDE INSTITUTION THOMAS BROCKLEBANK i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Anni Lundgaard Hansen i 9 måneder, inden stoppet d. 16. september 2004.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor udlejning af skibe. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 16. september 2004.
Direktørposter (1)
-
DEN SELVEJENDE INSTITUTION FÆLLESEJE
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2009
Bestyrelsesposter (2)
-
P 13 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.11.2019 -
DEN SELVEJENDE INSTITUTION FÆLLESEJE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.09.2015
Tidslinje (13)
-
P 13 A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.11.2019
Registreringsdato: 09.11.2019 -
P 13 A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.11.2019
Registreringsdato: 05.11.2019 -
P 13 A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2018
Registreringsdato: 30.06.2018
Blå bog (fortsat)
Anni har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.05.2016 - 29.06.2018
Bestyrelsesmedlem
30.06.2018 - 05.11.2019
Bestyrelsesmedlem
09.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.04.2009 - 05.09.2015
Direktør
28.04.2009 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
06.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.12.2003 - 16.09.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.12.2003 - 16.09.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Anni Lundgaard Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i DEN SELVEJENDE INSTITUTION FÆLLESEJE der præsenterede et overskud på 25.844' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i P 13 A/S der præsenterede et underskud på 17' DKK.
Anni har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år fra 2015 til i dag hos DEN SELVEJENDE INSTITUTION FÆLLESEJE.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.024' DKK (DEN SELVEJENDE INSTITUTION FÆLLESEJE).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 221.701' DKK (DEN SELVEJENDE INSTITUTION FÆLLESEJE).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.074' DKK (P 13 A/S).
En af de forbindelser som går igen i Anni' netværk er Inger Severine Bertelsen.