Karen Kirstine Søndergaard Nielsen
Erhvervsaktiv: | 27. maj 1995 - 19. jun. 2024 |
Karrieren startede hos: | STEEL PRODUCTS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.577' DKK STEEL PRODUCTS A/S (Nu: SP 2016 ApS) (2013-14) |
Største underskud: | -192' DKK ERHARDT NIELSEN HATTING A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 2.610' DKK ERHARDT NIELSEN HATTING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 6.573' DKK STEEL PRODUCTS A/S (Nu: SP 2016 ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ERHARDT NIELSEN HATTING A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ERHARDT NIELSEN HATTING A/S (10 år 6 måneder) |
Seed: 848003588
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Karen Kirstine Søndergaard Nielsen. Første gang Karen var registreret som aktiv erhvervsdrivende ifølge E & S var tilbage i 1995 ved STEEL PRODUCTS A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Karen Kirstine Søndergaard Nielsen i 4 år 11 måneder, før fratrædelsen den 18. maj 2000.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor agenturhandel med andet specialiseret sortiment. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 18. maj 2000.
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
ERHARDT NIELSEN HATTING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.06.2024
Registreringsdato: 19.06.2024 -
ERHARDT NIELSEN HATTING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.11.2013
Registreringsdato: 26.11.2013 -
STEEL PRODUCTS A/S (Nu: SP 2016 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.03.2001
Registreringsdato: 20.03.2001
Blå bog (fortsat)
Karen har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har i alt varet 16 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.11.2013 - 19.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.05.2000 - 20.03.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.05.1995 - 18.05.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Karen Kirstine Søndergaard Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved ERHARDT NIELSEN HATTING A/S der præsenterede et overskud på 827' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem ved ERHARDT NIELSEN HATTING A/S der præsenterede et underskud på 192' DKK.
Karen har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 6 måneder fra 2013 til 2024 hos ERHARDT NIELSEN HATTING A/S.
En af de forbindelser som går igen i Karen' netværk er Erhardt Nielsen.