Lars Ulrik Bonde
Karrieren startede hos: | FORSIKRINGSAKADEMIET A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 32.817.000' DKK Scandi Co 3 A/S (2022) |
Største underskud: | -49.400' DKK EJENDOMSSELSKABET AF 8. MAJ 2008 A/S (Nu: Tryg Ejendomme A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 30.322.000' DKK Scandi Co 3 A/S (2022) |
Største gæld: | 119.694' DKK RUNGSTEDGAARD A/S (Nu: FORSIKRINGSAKADEMIET A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 140 årsværk hos RUNGSTEDGAARD A/S (Nu: FORSIKRINGSAKADEMIET A/S) (2023) |
Seed: 1502587342
Erhvervskarrieren startede for nu meget længe siden i FORSIKRINGSAKADEMIET A/S (tidligere RUNGSTEDGAARD A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Ulrik Bonde i 33 år, før fratrædelsen d. 27. april 1998.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor anden undervisning i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 10.818' DKK.
Direktørposter (2)
-
TRYG A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2011 -
TRYG FORSIKRING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.11.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
FORSIKRINGSAKADEMIET A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.05.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (29)
-
Scandi JV Co 2 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
A/S af 7. Juli 2015 (Nu: Tryg Livsforsikring A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.12.2023
Registreringsdato: 05.12.2023 -
Scandi JV Co A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.05.2022
Registreringsdato: 11.05.2022
Blå bog (fortsat)
Lars har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 50 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
01.02.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.11.2020 - 01.04.2022
Bestyrelsesmedlem
02.05.2022 - 29.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
15.11.2017 - 31.12.2023
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Lars Ulrik Bonde har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i Scandi Co 3 A/S der præsenterede et overskud på 32.817.000' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i RUNGSTEDGAARD A/S (Nu: FORSIKRINGSAKADEMIET A/S) der præsenterede et underskud på 7.988' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 33 år fra 1965 til 1998 hos FORSIKRINGSAKADEMIET A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 464.000' DKK (Scandi JV Co A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 89.713' DKK (RUNGSTEDGAARD A/S (Nu: FORSIKRINGSAKADEMIET A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.600' DKK (Scandi Co 3 A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Barbara Jensen.