Klaus Krabbe Mølgaard
Erhvervsaktiv siden: | 29. sep. 1995 (29 år) |
Karrieren startede hos: | GERBER SCIENTIFIC INTERNATIONAL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.900' DKK GGT-NIEBUHR A/S (Nu: GERBER SCIENTIFIC INTERNATIONAL A/S) (2016-17) |
Største underskud: | -3.469' DKK GGT-NIEBUHR A/S (Nu: GERBER SCIENTIFIC INTERNATIONAL A/S) (2014-15) |
Største egenkapital: | 4.827' DKK GGT-NIEBUHR A/S (Nu: GERBER SCIENTIFIC INTERNATIONAL A/S) (2023) |
Største gæld: | 48.310' DKK GGT-NIEBUHR A/S (Nu: GERBER SCIENTIFIC INTERNATIONAL A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos GGT-NIEBUHR A/S (Nu: GERBER SCIENTIFIC INTERNATIONAL A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GERBER SCIENTIFIC INTERNATIONAL A/S (3 år 11 måneder) |
Seed: 668537886
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1995 ved GERBER SCIENTIFIC INTERNATIONAL A/S (tidligere GGT-NIEBUHR A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Klaus Krabbe Mølgaard i 3 år 11 måneder, før fratrædelsen den 21. september 1999.
Nu opererer virksomheden indenfor reparation af maskiner. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 168' DKK.
Tidslinje (2)
-
GGT-NIEBUHR A/S (Nu: GERBER SCIENTIFIC INTERNATIONAL A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.09.1999
Registreringsdato: 21.09.1999 -
GGT-NIEBUHR A/S (Nu: GERBER SCIENTIFIC INTERNATIONAL A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.09.1995
Registreringsdato: 29.09.1995
Blå bog (fortsat)
Klaus har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
29.09.1995 - 21.09.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Gunnar Sørensen.