Lars Overgaard
Erhvervsaktiv siden: | 19. jan. 1996 (28 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | AMROSE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 27.603' DKK KINEMATIC ApS (2022) |
Største underskud: | -448' DKK KINEMATIC ApS (2015) |
Største egenkapital: | 47.635' DKK KINEMATIC ApS (2023) |
Største gæld: | 774' DKK Tardiz IVS (2017) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos KINEMATIC ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LARS OVERGAARD HOLDING ApS (11 år 2 måneder) |
Seed: 182320890
Det startede for alvor en dag i 1996 i AMROSE A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Overgaard i 1 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 30. april 1997.
Virksomhedens branche var dengang indenfor udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. november 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LARS OVERGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KINEMATIC ApS
Via LARS OVERGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
LARS OVERGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2013 -
KINEMATIC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2013
Bestyrelsesposter (1)
-
LARS OVERGAARD HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.07.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
Tardiz IVS
Fratrådt som direktørDato: 17.10.2019
Registreringsdato: 17.10.2019 -
Tardiz IVS
Tilknyttet som direktørDato: 06.08.2015
Registreringsdato: 06.08.2015 -
LARS OVERGAARD HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.07.2013
Registreringsdato: 04.07.2013
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 27,5% -
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
04.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
04.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 55% -
Direktør og Reel ejer
06.08.2015 - 17.10.2019
Ejerandel: 55% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.01.2004 - 20.01.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Overgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LARS OVERGAARD HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 42.609' DKK. Igennem holdingselskabet LARS OVERGAARD HOLDING ApS har Lars derfor også ejerandele i KINEMATIC ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Lars Overgaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor KINEMATIC ApS kunne offentliggøre et overskud på 27.603' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor KINEMATIC ApS kunne offentliggøre et underskud på 448' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 21.794' DKK (KINEMATIC ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 47.635' DKK (KINEMATIC ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.636' DKK (Makin ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Erik Salling.