Erik Salling
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 2002 (22 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ERIK SALLING HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 27.603' DKK KINEMATIC ApS (2022) |
Største underskud: | -448' DKK KINEMATIC ApS (2015) |
Største egenkapital: | 47.635' DKK KINEMATIC ApS (2023) |
Største gæld: | 774' DKK Tardiz IVS (2017) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos KINEMATIC ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ERIK SALLING HOLDING ApS (11 år 2 måneder) |
Seed: 550415670
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2002 i ERIK SALLING HOLDING ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Erik Salling i 7 år 8 måneder, inden stoppet d. 18. september 2009.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 18. september 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ERIK SALLING HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KINEMATIC ApS
Via ERIK SALLING HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
ERIK SALLING HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2013
Bestyrelsesposter (2)
-
KINEMATIC ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.07.2013 -
ERIK SALLING HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.07.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Tardiz IVS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.10.2019
Registreringsdato: 17.10.2019 -
Tardiz IVS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.08.2015
Registreringsdato: 06.08.2015 -
ERIK SALLING HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.07.2013
Registreringsdato: 04.07.2013
Blå bog (fortsat)
Erik har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 22,5% -
Stifter, Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
04.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
04.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
06.08.2015 - 17.10.2019
Ejerandel: 45% -
Direktør
02.01.2002 - 18.09.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Erik Salling er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ERIK SALLING HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 31.204' DKK. Gennem sit holdingselskab ERIK SALLING HOLDING ApS har Erik dermed også andele i KINEMATIC ApS (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Erik Salling, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Erik Salling har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i KINEMATIC ApS der præsenterede et overskud på 27.603' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i KINEMATIC ApS der præsenterede et underskud på 448' DKK.
Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 2 måneder fra 2013 til i dag hos KINEMATIC ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 21.794' DKK (KINEMATIC ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 47.635' DKK (KINEMATIC ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.636' DKK (Makin ApS).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Lars Overgaard.