Balder Mørk Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 6. jan. 2010 (14 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FREDERIKSBERG FORSYNING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 56.134' DKK FREDERIKSBERG ENERGI A/S (Nu: FREDERIKSBERG FORSYNING A/S) (2018) |
Største underskud: | -124.238' DKK FREDERIKSBERG ENERGI A/S (Nu: FREDERIKSBERG FORSYNING A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 1.616.688' DKK FREDERIKSBERG ENERGI A/S (Nu: FREDERIKSBERG FORSYNING A/S) (2017) |
Største gæld: | 1.266.538' DKK FREDERIKSBERG ENERGI A/S (Nu: FREDERIKSBERG FORSYNING A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 178 årsværk hos FREDERIKSBERG ENERGI A/S (Nu: FREDERIKSBERG FORSYNING A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FREDERIKSBERG FORSYNING A/S (7 år 11 måneder) |
Seed: 1877222480
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2010 ved FREDERIKSBERG FORSYNING A/S (tidligere FREDERIKSBERG ENERGI A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Balder Mørk Andersen i 7 år 11 måneder, før fratrædelsen den 2. januar 2018.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen distribution af elektricitet. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 7.112' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Den Selvejende Institution Sophie Amalie Gården
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.01.2022
Tidslinje (19)
-
Den Selvejende Institution Sophie Amalie Gården (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.01.2022
Registreringsdato: 17.01.2022 -
FREDERIKSBERG BYGAS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.01.2018
Registreringsdato: 02.01.2018 -
FREDERIKSBERG KLOAK A/S (Nu: Frederiksberg Spildevand A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.01.2018
Registreringsdato: 02.01.2018
Blå bog (fortsat)
Balder har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
13.10.2017 - 01.01.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
13.10.2017 - 01.01.2022
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
13.10.2017 - 01.01.2022
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
13.10.2017 - 31.12.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Balder Mørk Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved FREDERIKSBERG ENERGI A/S (Nu: FREDERIKSBERG FORSYNING A/S) der præsenterede et overskud på 56.134' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved FREDERIKSBERG BYGAS A/S der præsenterede et underskud på 31.352' DKK.
Balder har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 11 måneder fra 2010 til 2018 hos FREDERIKSBERG FORSYNING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.112' DKK (FREDERIKSBERG ENERGI A/S (Nu: FREDERIKSBERG FORSYNING A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 26.222' DKK (FREDERIKSBERG VAND A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.306.212' DKK (FREDERIKSBERG ENERGI A/S (Nu: FREDERIKSBERG FORSYNING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.714' DKK (FREDERIKSBERG BYGAS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Balder' netværk er Flemming Brank.