Kristian Lind
Erhvervsaktiv siden: | 23. mar. 2000 (24 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | KRISTIAN LIND ApS (Direktør) |
Største overskud: | 48.536' DKK EGIL RASMUSSEN A/S (Nu: EGIL RASMUSSEN FREDERICIA A/S) (2023) |
Største underskud: | -63.138' DKK EILER THOMSEN ALUFACADER A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 158.964' DKK ELINDCO HOLDING A/S (Nu: L Lind A/S) (2023-24) |
Største gæld: | 158.625' DKK EGIL RASMUSSEN A/S (Nu: EGIL RASMUSSEN FREDERICIA A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 282 årsværk hos DEKO LOFT + VÆG A/S (Nu: DEKO P/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af KRISTIAN LIND ApS (24 år 6 måneder) |
Seed: 1754128718
Karrieren som erhvervsperson startede i 2000 ved KRISTIAN LIND ApS i rollen som Direktør og Ejer. Rollen som Direktør har Kristian Lind nu bestreddet i 24 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 6.636' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lind Jyllinge ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KRISTIAN LIND ApS
Via Lind Jyllinge ApS -
Gogreentech A/S
Via KRISTIAN LIND ApSNyt selskab
Direktørposter (1)
-
Lind Jyllinge ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2019
Bestyrelsesposter (9)
-
MALERFIRMAET ESKILDSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.03.2018 -
TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET CARSTEN KNUDSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.04.2024 -
DEKO P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.09.2004 -
TROELS JØRGENSEN EJENDOMME A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.11.2022 -
EILER THOMSEN ALUFACADER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.01.2024 -
H. NIELSEN & SØN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.04.2023 -
Gogreentech A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.07.2024 -
TROELS JØRGENSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.11.2022 -
JS Ventilation- Vest A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.11.2021
Tidslinje (72)
-
Gogreentech A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.07.2024
Registreringsdato: 25.07.2024 -
PK INVEST JYLLINGE ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
ELINDCO HOLDING A/S (Nu: L Lind A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.05.2024
Registreringsdato: 13.05.2024
Blå bog (fortsat)
Kristian har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
25.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via KRISTIAN LIND ApS -
Reel ejer
14.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
23.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
26.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kristian Lind er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lind Jyllinge ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 39.645' DKK. Gennem holdingselskabet Lind Jyllinge ApS har Kristian derfor også andele i KRISTIAN LIND ApS (25-33.33%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Kristian Lind, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kristian Lind har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved ELINDCO HOLDING A/S (Nu: L Lind A/S) der præsenterede et overskud på 32.364' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved EILER THOMSEN ALUFACADER A/S der præsenterede et underskud på 63.138' DKK.
Kristian har i alt siddet i bestyrelsen hos 30 forskellige selskaber (heraf 13 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 9 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år fra 2004 til i dag hos DEKO P/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 48.536' DKK (EGIL RASMUSSEN A/S (Nu: EGIL RASMUSSEN FREDERICIA A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 824' DKK (Bøgetoppen Slagelse Aps).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 158.964' DKK (ELINDCO HOLDING A/S (Nu: L Lind A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -579' DKK (Bøgetoppen Slagelse Aps).
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Mathilde Møller.