Jens Offer Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 16. jun. 1997 (27 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | CHR. PEDERSEN & SØN A/S (Direktør) |
Største overskud: | 3.758' DKK JUR HOLDING ApS (2017-18) |
Største underskud: | -60' DKK JUR HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 7.473' DKK JUR HOLDING ApS (2015-16) |
Største gæld: | 6.213' DKK JUR HOLDING ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos CHR. PEDERSEN & SØN A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Direktør af CHR. PEDERSEN & SØN A/S (27 år 3 måneder) |
Seed: 920678823
Karrieren som leder begyndte den dag i 1997 i CHR. PEDERSEN & SØN A/S (tidligere CHR. PEDERSEN & SØN ApS) i hvervet som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør har Jens Offer Rasmussen nu besiddet i 27 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 887' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jens Offer Rasmussen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CHR. PEDERSEN & SØN A/S
Via Jens Offer Rasmussen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Jens Offer Rasmussen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2024 -
CHR. PEDERSEN & SØN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.1997
Bestyrelsesposter (1)
-
CHR. PEDERSEN & SØN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.11.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
JUR HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 19.01.2024
Registreringsdato: 19.01.2024 -
Jens Offer Rasmussen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.01.2024
Registreringsdato: 19.01.2024 -
JUR HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.01.2024
Registreringsdato: 19.01.2024
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
19.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
16.06.1997 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.06.2000 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
11.11.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
13.06.2000 - 19.01.2024
Ejerandel: 50% -
Ejer
09.10.2015 - 30.06.2016
Ejerandel: 100%
Jens Offer Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jens Offer Rasmussen Holding ApS (100% ejerskab). Gennem sit holdingselskab Jens Offer Rasmussen Holding ApS har Jens dermed også andele i CHR. PEDERSEN & SØN A/S (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Jens Offer Rasmussen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor JUR HOLDING ApS landede et overskud på 3.758' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor JUR HOLDING ApS landede et underskud på 60' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Ulrik Helmer Offer Rasmussen.