Martin Krogh
Erhvervsaktiv siden: | 25. maj 1998 (26 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MARSØ A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 2.004' DKK M.E. KROGH HOLDING ApS (2018) |
Største underskud: | -1.174' DKK MARSØ SMEDE- & MASKINVÆRKSTED ApS (Nu: MARSØ A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 11.318' DKK M.E. KROGH HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 11.304' DKK EJENDOMMEN ERRITSØ MØLLEBANKE 11 ApS (2023) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos MARSØ PLAST A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af MARSØ A/S (24 år 9 måneder) |
Seed: 771918634
Det begyndte for alvor dengang i 1998 hos MARSØ A/S (tidligere MARSØ SMEDE- & MASKINVÆRKSTED ApS) som Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle havde Martin Krogh i 24 år 9 måneder, inden stoppet den 15. marts 2023.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor maskinforarbejdning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 kunne fremvise et overskud på 437' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 15. marts 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M.E. KROGH HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MARSØ PLAST A/S
Via M.E. KROGH HOLDING ApS -
EJENDOMMEN ERRITSØ MØLLEBANKE 11 ApS
Via M.E. KROGH HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
EJENDOMMEN ERRITSØ MØLLEBANKE 11 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2013 -
MARSØ PLAST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2010 -
M.E. KROGH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.11.2003
Bestyrelsesposter (2)
-
EgeKrogh A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.05.2017 -
MARSØ PLAST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.01.2010
Tidslinje (12)
-
MARSØ SMEDE- & MASKINVÆRKSTED ApS (Nu: MARSØ A/S)
Fratrådt som direktørDato: 15.03.2023
Registreringsdato: 15.03.2023 -
MARSØ A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2023
Registreringsdato: 15.03.2023 -
EgeKrogh A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2017
Registreringsdato: 09.05.2017
Blå bog (fortsat)
Martin har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
09.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
18.03.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.11.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
15.01.2010 - 29.06.2023
Bestyrelsesmedlem og Direktør
15.01.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Reel ejer og Direktør
25.05.1998 - 15.03.2023
Bestyrelsesmedlem
07.11.2007 - 15.03.2023
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor M.E. KROGH HOLDING ApS fremviste et overskud på 2.004' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor MARSØ SMEDE- & MASKINVÆRKSTED ApS (Nu: MARSØ A/S) fremviste et underskud på 1.174' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 999' DKK (M.E. KROGH HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.318' DKK (M.E. KROGH HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.314' DKK (EgeKrogh A/S).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Louise Egebæk Krogh.