Louise Egebæk Krogh
Erhvervsaktiv siden: | 21. aug. 2006 (18 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | LP 2020 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.661' DKK AKTIESELSKABET VIRKSOMHEDSBØRSEN (2020) |
Største underskud: | -1.174' DKK MARSØ A/S (2015) |
Største egenkapital: | 8.781' DKK AKTIESELSKABET VIRKSOMHEDSBØRSEN (2021) |
Største gæld: | 13.595' DKK Dansk SMV Formidling A/S (2020) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos MARSØ PLAST A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MARSØ A/S (15 år 4 måneder) |
Seed: 1596997750
Det startede for alvor en dag i 2006 hos LP 2020 ApS (tidligere GARFUR ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Louise Egebæk Krogh i 8 år 1 måned, før stoppet d. 16. oktober 2014.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 kunne vise et overskud på 285' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 12. juli 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EgeKrogh A/S
Ejerandel: 66.66-89.99%
Direktørposter (1)
-
EgeKrogh A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2015
Bestyrelsesposter (3)
-
EgeKrogh A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.10.2011 -
Bonorum Partners ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.12.2019 -
MARSØ PLAST A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.01.2010
Tidslinje (19)
-
MARSØ A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2023
Registreringsdato: 15.03.2023 -
RaadgiverBorsen ApS (Nu: Bonorum Partners ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.12.2019
Registreringsdato: 05.12.2019 -
WWW.FIRMAHANDEL.DK ApS (Nu: M+A Smallbiz A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.10.2017
Registreringsdato: 19.10.2017
Blå bog (fortsat)
Louise har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
13.10.2011 - Stadig aktiv
Ejer
01.04.2015 - Stadig aktiv
Direktør
24.04.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Bestyrelsesmedlem
15.01.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.11.2007 - 15.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.05.2017 - 19.10.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Louise Egebæk Krogh er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EgeKrogh A/S (ejer pt. 75%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.314' DKK. Igennem holdingselskabet EgeKrogh A/S har Louise derfor også ejerandele i samt .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Louise Egebæk Krogh, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Louise Egebæk Krogh har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos AKTIESELSKABET VIRKSOMHEDSBØRSEN der præsenterede et overskud på 2.187' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos MARSØ A/S der præsenterede et underskud på 1.174' DKK.
Louise har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 4 måneder fra 2007 til 2023 hos MARSØ A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.047' DKK (AKTIESELSKABET VIRKSOMHEDSBØRSEN).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.072' DKK (AKTIESELSKABET VIRKSOMHEDSBØRSEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -68' DKK (Dansk SMV Formidling A/S).
En af de forbindelser som går igen i Louise' netværk er Martin Krogh.