Eva Kragholm Edwardsen
Erhvervsaktiv siden: | 31. dec. 1997 (26 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Køreklar ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af BØRNEHUSET SPIRETOPPEN (3 år 10 måneder) |
Seed: 1850893130
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1997 ved Køreklar ApS med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Eva Kragholm Edwardsen i 2 år 6 måneder, før stoppet den 5. juli 2000.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor køreskoler mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 21. november 2000.
Tidslinje (2)
-
Køreklar ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.07.2000
Registreringsdato: 05.07.2000 -
Køreklar ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.12.1997
Registreringsdato: 31.12.1997
Blå bog (fortsat)
Eva har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
31.12.1997 - 05.07.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Eva' netværk er Pernille Ollendorff Hede.