Henrik Vildenfeldt
Erhvervsaktiv siden: | 17. sep. 1998 (26 år) |
Karrieren startede hos: | OS AF 19. MARTS 2010 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 49.342' DKK LØGISMOSE MEJERI OG FØDEVARER A/S (2014) |
Største underskud: | -188.874' DKK L+M ApS (Nu: Løgismose Group ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 529.566' DKK L+M ApS (Nu: Løgismose Group ApS) (2015) |
Største gæld: | 638.940' DKK L+M ApS (Nu: Løgismose Group ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 566 årsværk hos MEYER KANTINER A/S (Nu: Meyers Contract Catering A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af HV 2014 HOLDING ApS (9 år 9 måneder) |
Seed: 329792333
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1998 i OS AF 19. MARTS 2010 A/S (tidligere OS PLASTIC A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Henrik Vildenfeldt i 1 år 11 måneder, inden stoppet d. 1. september 2000.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 28. oktober 2013.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HV 2014 HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
FinanceZealand A/S
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Scandinavian Cooling Solutions ApS
Via HV 2014 HOLDING ApS -
FZ 3 ApS
Via FinanceZealand A/S -
NEURONS INC. ApS
Via FZ 3 ApS -
FZ 4 ApS
Via FinanceZealand A/S -
Project Spider Invest ApS
Via FZ 4 ApS
Direktørposter (2)
-
HV 2014 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2014 -
Scandinavian Cooling Solutions ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.03.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (108)
-
Viessmann Refrigeration Systems ApS (Nu: Epta Refrigeration Systems ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
FinanceZealand A/S (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021 -
FinanceZealand A/S (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 29.06.2021
Registreringsdato: 29.06.2021
Blå bog (fortsat)
Henrik har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
30.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
05.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.12.2020 - 31.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
20.06.2017 - 29.06.2021
Ejer
30.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter og Ejer
01.02.2017 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Henrik Vildenfeldt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HV 2014 HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -1.035' DKK. Gennem sit holdingselskab HV 2014 HOLDING ApS har Henrik dermed også andele i Scandinavian Cooling Solutions ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Henrik Vildenfeldt, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Henrik Vildenfeldt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i LØGISMOSE A/S der præsenterede et overskud på 41.831' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i L+M ApS (Nu: Løgismose Group ApS) der præsenterede et underskud på 42.696' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 36 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år fra 2003 til 2011 hos MacGregor Denmark A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 28.324' DKK (FinanceZealand A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 29.077' DKK (Viessmann Refrigeration Systems ApS (Nu: Epta Refrigeration Systems ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 39.393' DKK (VIBOCOLD A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.035' DKK (HV 2014 HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Per Harkjær.