Anne Birgitte Lindahl
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 1999 (25 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MIMETKA ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.617' DKK LINDAHL HOLDING ApS (2020) |
Største underskud: | -1.301' DKK MIMETKA ApS (2015) |
Største egenkapital: | 11.569' DKK LINDAHL HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 12.147' DKK KONTORHUSET SVENDBORG A/S (2015) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos RESTAURANT BØRSEN ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af MIMETKA ApS (25 år 3 måneder) |
Seed: 52112256
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1999 hos MIMETKA ApS i hvervet som Direktør og Reel ejer. Titlen som Direktør har Anne Birgitte Lindahl nu besiddet i 25 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 603' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LINDAHL HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
LINDL GROUP A/S
Via LINDAHL HOLDING ApS -
KONTORHUSET SVENDBORG A/S
Via LINDL GROUP A/S -
ABILDHUSET ApS
Via LINDL GROUP A/S -
LINDSCHOU ApS
Via LINDL GROUP A/S -
MIMETKA ApS
Via LINDAHL HOLDING ApS -
Rederiet TORLAU ApS
Via LINDAHL HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
LINDAHL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.10.2001 -
MIMETKA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.1999
Bestyrelsesposter (2)
-
LINDL GROUP A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.04.2014 -
KONTORHUSET SVENDBORG A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.04.2014
Tidslinje (8)
-
RESTAURANT BØRSEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.02.2022
Registreringsdato: 01.02.2022 -
LINDAHL HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2021
Registreringsdato: 01.12.2021 -
LINDSCHOU ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.12.2014
Registreringsdato: 12.12.2014
Blå bog (fortsat)
Anne har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
15.04.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
15.04.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
12.10.2001 - Stadig aktiv
Ejer
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
30.06.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Anne Birgitte Lindahl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LINDAHL HOLDING ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.569' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet LINDL GROUP A/S (50%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Anne Birgitte Lindahl, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor LINDAHL HOLDING ApS landede et overskud på 1.617' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor MIMETKA ApS landede et underskud på 1.301' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 603' DKK (MIMETKA ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 255' DKK (Rederiet TORLAU ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.569' DKK (LINDAHL HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -924' DKK (Rederiet TORLAU ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Launy Sørensen Lindahl.