Jan Buch
Erhvervsaktiv siden: | 11. feb. 2000 (24 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | JBU ApS (Ejer) |
Største overskud: | 13.581' DKK FROKOST.DK ApS (Nu: able Aps) (2017) |
Største underskud: | -7.944' DKK FROKOST.DK ApS (Nu: able Aps) (2019) |
Største egenkapital: | 7.124' DKK FROKOST.DK ApS (Nu: able Aps) (2016) |
Største gæld: | 29.294' DKK FROKOST.DK ApS (Nu: able Aps) (2017) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos FROKOST.DK ApS (Nu: able Aps) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af JBU ApS (24 år 7 måneder) |
Seed: 230615774
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2000 ved JBU ApS som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene stiftet af Jan Buch og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Jan nu besiddet i 24 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 24 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et underskud på 16' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JBU ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HOLDINGSELSKABET AF 11. FEBRUAR 2000 ApS
Via JBU ApS -
COMPETENCEHOUSE A/S
Via HOLDINGSELSKABET AF 11. FEBRUAR 2000 ApS
Direktørposter (3)
-
COMPETENCEHOUSE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2020 -
JBU ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.02.2000 -
HOLDINGSELSKABET AF 11. FEBRUAR 2000 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.02.2000
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
COMPETENCEHOUSE A/S
Tilknyttet som direktørDato: 27.11.2020
Registreringsdato: 27.11.2020 -
COMPETENCEHOUSE A/S
Fratrådt som direktørDato: 26.11.2020
Registreringsdato: 26.11.2020 -
COMPETENCEHOUSE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.02.2012
Registreringsdato: 22.02.2012
Blå bog (fortsat)
Jan har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
11.02.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
11.02.2000 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.02.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
09.08.2000 - 26.11.2020
Reel ejer
29.04.2002 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
23.11.2011 - 22.02.2012
Direktør
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
07.06.2006 - 28.12.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.10.2007 - 25.08.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Buch er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JBU ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 61' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet HOLDINGSELSKABET AF 11. FEBRUAR 2000 ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Jan Buch, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor COMPETENCEHOUSE A/S fremviste et overskud på 511' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor COMPETENCEHOUSE A/S fremviste et underskud på 520' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Mai Buch.