Mai Buch
Erhvervsaktiv siden: | 17. feb. 2000 (24 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | COMPETENCEHOUSE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 841' DKK DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUS HOVEDSTADEN (Nu: FONDEN VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONEN) (2014) |
Største underskud: | -524' DKK DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUS HOVEDSTADEN (Nu: FONDEN VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONEN) (2015) |
Største egenkapital: | 21.967' DKK SYMBION FONDEN (2014) |
Største gæld: | 22.116' DKK DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUS HOVEDSTADEN (Nu: FONDEN VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONEN) (2014) |
Flest årsværk: | 57 årsværk hos DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUS HOVEDSTADEN (Nu: FONDEN VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONEN) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af MBU ApS (24 år 7 måneder) |
Seed: 1820304437
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2000 ved COMPETENCEHOUSE A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Mai Buch i 5 måneder, før stoppet den 9. august 2000.
I dag arbejder virksomheden med databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 10' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MBU ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HOLDINGSELSKABET AF 11. FEBRUAR 2000 ApS
Via MBU ApS -
COMPETENCEHOUSE A/S
Via HOLDINGSELSKABET AF 11. FEBRUAR 2000 ApS
Direktørposter (1)
-
MBU ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.02.2000
Tidslinje (16)
-
COMPETENCEHOUSE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2022
Registreringsdato: 19.12.2022 -
SYMBION FONDEN (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2022
Registreringsdato: 24.05.2022 -
COMPETENCEHOUSE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.12.2020
Registreringsdato: 03.12.2020
Blå bog (fortsat)
Mai har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
17.02.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
17.02.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
17.02.2000 - 09.08.2000
Direktør
01.03.2000 - 27.11.2020
Reel ejer
29.04.2002 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
03.12.2020 - 19.12.2022
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2002 - 23.05.2018
Bestyrelsesmedlem
24.05.2018 - 24.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.11.2006 - 31.12.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Mai Buch ejer desuden også holdingselskabet HOLDINGSELSKABET AF 11. FEBRUAR 2000 ApS (ejer lige nu 50%). Gennem holdingselskabet HOLDINGSELSKABET AF 11. FEBRUAR 2000 ApS ejes der også andele i COMPETENCEHOUSE A/S (90-99.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Mai Buch, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Mai Buch har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved SYMBION FONDEN der præsenterede et overskud på 376' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved COMPETENCEHOUSE A/S der præsenterede et underskud på 520' DKK.
Mai har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år fra 2002 til 2018 hos SYMBION FONDEN.
En af de forbindelser som går igen i Mai' netværk er Jan Buch.