Lone Riisberg
Erhvervsaktiv siden: | 28. jun. 2000 (24 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | A/S NORDJYSK MASKINUDLEJNING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 19.515' DKK A/S NORDJYSK MASKINUDLEJNING (2021) |
Største underskud: | -8.607' DKK A/S NORDJYSK MASKINUDLEJNING (2022) |
Største egenkapital: | 127.258' DKK A/S NORDJYSK MASKINUDLEJNING (2017) |
Største gæld: | 98.713' DKK A/S NORDJYSK MASKINUDLEJNING (2019) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos A/S NORDJYSK MASKINUDLEJNING (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af NIVÅDAL HOLDING ApS (19 år 8 måneder) |
Seed: 1726543557
Det begyndte den dag i 2000 i A/S NORDJYSK MASKINUDLEJNING i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Lone Riisberg i 8 år 2 måneder, inden stoppet d. 16. september 2008.
Nu opererer virksomheden indenfor udlejning og leasing af entreprenørmateriel. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 11.512' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NIVÅDAL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
A/S NORDJYSK MASKINUDLEJNING
Via NIVÅDAL HOLDING ApS -
SHIPINVEST10 ApS
Via A/S NORDJYSK MASKINUDLEJNING -
Dee4 Capital Fund II K/S
Via SHIPINVEST10 ApS -
Dee4 VesselCo 8 GP ApS
Via Dee4 Capital Fund II K/SNyt selskab -
Dee4 VesselCo 8 K/S
Via Dee4 VesselCo 8 GP ApSNyt selskab -
Dee4 Fund II Holding GP ApS
Via Dee4 Capital Fund II K/SNyt selskab -
Dee4 Fund II Holding K/S
Via Dee4 Fund II Holding GP ApSNyt selskab
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
NIVÅDAL HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.10.2008
Registreringsdato: 28.10.2008 -
A/S NORDJYSK MASKINUDLEJNING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.2008
Registreringsdato: 16.09.2008 -
NIVÅDAL HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.12.2004
Registreringsdato: 27.12.2004
Blå bog (fortsat)
Lone har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.06.2000 - 16.09.2008
Reel ejer
26.06.2019 - 30.06.2022
Reel ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,38% -
Direktør
27.12.2004 - 28.10.2008
Ejer
27.12.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
19.04.2004 - 27.12.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor NIVÅDAL HOLDING ApS landede et overskud på 7.503' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor NIVÅDAL HOLDING ApS landede et underskud på 3.331' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 11.512' DKK (A/S NORDJYSK MASKINUDLEJNING).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 81.068' DKK (A/S NORDJYSK MASKINUDLEJNING).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40.506' DKK (NIVÅDAL HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lone' netværk er Jørgen Nissen Riisberg.