Jani Vibeke Büsing Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2002 (22 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | BÜSING LARSEN - HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 319' DKK BüSING LARSEN EJENDOMME ApS (2014) |
Største underskud: | -1.114' DKK BÜSING LARSEN - HOLDING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 7.412' DKK BüSING LARSEN EJENDOMME ApS (2016) |
Største gæld: | 14.998' DKK BüSING LARSEN EJENDOMME ApS (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos BOLCHE BIXEN ApS UNDER STIFTELSE (Nu: Larsen Vikarbureau ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af BÜSING LARSEN - HOLDING ApS (21 år 1 måned) |
Seed: 1251228178
Det startede i 2002 hos BÜSING LARSEN - HOLDING ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jani Vibeke Büsing Larsen i 16 år 7 måneder, før stoppet d. 22. august 2018.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 som viste et overskud på 118' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 24. maj 2023.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Büsing Larsen ApS
Ejerandel: 100% -
Büsing Larsen Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Büsing Ejendomme ApS
Via Büsing Larsen Invest ApS
Direktørposter (3)
-
Büsing Larsen Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2023 -
Büsing Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2023 -
Büsing Larsen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (33)
-
Büsing Vikarbureau ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.06.2023
Registreringsdato: 27.06.2023 -
BÜSING LARSEN - HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 24.05.2023
Registreringsdato: 24.05.2023 -
Büsing Larsen Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.04.2023
Registreringsdato: 19.04.2023
Blå bog (fortsat)
Jani har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
19.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
19.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
19.04.2023 - 27.06.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.01.2007 - 12.06.2023
Direktør
19.11.2018 - 02.03.2020
Direktør
11.03.2020 - 17.08.2022
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
31.03.2003 - 12.06.2023
Direktør
05.12.2005 - 21.08.2018
Direktør
19.11.2018 - 02.03.2020
Direktør
11.03.2020 - 17.08.2022
Ejerandel: 100%
Jani Vibeke Büsing Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Büsing Larsen Invest ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.327' DKK. Gennem holdingselskabet Büsing Larsen Invest ApS har Jani derfor også andele i Büsing Ejendomme ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jani Vibeke Büsing Larsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor BüSING LARSEN EJENDOMME ApS kunne fremvise et overskud på 319' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor BÜSING LARSEN - HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 1.114' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 258' DKK (Büsing Larsen Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.157' DKK (Büsing Ejendomme ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -355' DKK (Büsing Larsen-Gym ApS (Nu: Büsing Larsen ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jani' netværk er Martin Høj Lauridsen.