Liselotte Bech Panduro
Erhvervsaktiv siden: | 15. feb. 2002 (22 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | MIKKELSEN & ANDERSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 45.164' DKK K/S GERTRAUDENSTRASSE / FISCHERINSEL, BERLIN (2016) |
Største underskud: | -52.286' DKK K/S CITY-HOTELLER, TYSKLAND (2014) |
Største egenkapital: | 153.534' DKK CBRE CORPORATE OUTSOURCING ApS (Nu: CBRE GWS Denmark ApS) (2021) |
Største gæld: | 524.151' DKK CBRE CORPORATE OUTSOURCING ApS (Nu: CBRE GWS Denmark ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 291 årsværk hos CBRE CORPORATE OUTSOURCING ApS (Nu: CBRE GWS Denmark ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG ApS (17 år 8 måneder) |
Seed: 785468965
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2002 i MIKKELSEN & ANDERSEN A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Liselotte Bech Panduro i 8 år 7 måneder, inden stoppet d. 1. oktober 2010.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 6. januar 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
CITY-HOTELLER, TYSKLAND ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG
Via UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG ApS -
K/S CITY-HOTELLER, TYSKLAND
Via CITY-HOTELLER, TYSKLAND ApS
Direktørposter (1)
-
UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.03.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.03.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (122)
-
CBRE CORPORATE OUTSOURCING ApS (Nu: CBRE GWS Denmark ApS)
Fratrådt som direktørDato: 23.10.2020
Registreringsdato: 23.10.2020 -
CBRE CORPORATE OUTSOURCING ApS (Nu: CBRE GWS Denmark ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.10.2020
Registreringsdato: 23.10.2020 -
CBRE CORPORATE OUTSOURCING ApS (Nu: CBRE GWS Denmark ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2019
Registreringsdato: 01.03.2019
Blå bog (fortsat)
Liselotte har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
22.12.2006 - Stadig aktiv
Direktør
22.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.03.2019 - 23.10.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2006 - 26.05.2008
Ejer
01.12.2006 - 04.11.2014
Reel ejer
05.11.2014 - 05.11.2014
Ejer
05.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2006 - 26.05.2008
Reel ejer
05.11.2014 - 05.11.2014
Ejer
05.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
15.02.2002 - 01.10.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Liselotte Bech Panduro har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i K/S UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG der præsenterede et overskud på 8.763' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i K/S UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG der præsenterede et underskud på 6.395' DKK.
Liselotte har i alt siddet i bestyrelsen hos 41 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 5 måneder fra 2011 til i dag hos K/S UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 23.808' DKK (K/S CITY-HOTELLER, TYSKLAND).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12.971' DKK (CBRE CORPORATE OUTSOURCING ApS (Nu: CBRE GWS Denmark ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 141.986' DKK (K/S CITY-HOTELLER, TYSKLAND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -65.831' DKK (KEOPS INVESTORSERVICE A/S (Nu: Habro Invest a/s)).
En af de forbindelser som går igen i Liselotte' netværk er Lars Rosenkrantz Gundorph.