Henrik Estrup
Erhvervsaktiv siden: | 28. mar. 2003 (21 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | NUUK IMEQ A/S (Direktør) |
Største overskud: | 69.025' DKK KALAALLIT AIRPORTS INTERNATIONAL A/S (Nu: GREENLAND AIRPORTS INTERNATIONAL A/S) (2022) |
Største underskud: | -88.187' DKK ARSSARNERIT A/S (2023) |
Største egenkapital: | 1.950.299' DKK KALAALLIT AIRPORTS INTERNATIONAL A/S (Nu: GREENLAND AIRPORTS INTERNATIONAL A/S) (2023) |
Største gæld: | 2.382.122' DKK KALAALLIT AIRPORTS INTERNATIONAL A/S (Nu: GREENLAND AIRPORTS INTERNATIONAL A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 395 årsværk hos Mittarfeqarfiit A/S (Nu: Greenland Airports Regional A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af NUUK IMEQ A/S (5 år 1 måned) |
Seed: 2064373422
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2003 ved NUUK IMEQ A/S i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Henrik Estrup i 5 år 1 måned, før fratrædelsen den 15. maj 2008.
I dag opererer virksomheden indenfor fremstilling af læskedrikke: fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 55.957' DKK.
Direktørposter (2)
-
GREENLAND AIRPORTS INTERNATIONAL A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2023 -
Greenland Airports Regional A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2023
Tidslinje (10)
-
KALAALLIT AIRPORTS INTERNATIONAL A/S (Nu: GREENLAND AIRPORTS INTERNATIONAL A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023 -
Mittarfeqarfiit A/S (Nu: Greenland Airports Regional A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
ARSSARNERIT A/S
Fratrådt som direktørDato: 11.09.2018
Registreringsdato: 11.09.2018
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
20.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.04.2014 - 11.09.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.05.2008 - 01.09.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.03.2003 - 15.05.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Mittarfeqarfiit A/S (Nu: Greenland Airports Regional A/S) landede et overskud på 42.383' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor KALAALLIT AIRPORTS INTERNATIONAL A/S (Nu: GREENLAND AIRPORTS INTERNATIONAL A/S) landede et underskud på 23.905' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 55.957' DKK (NUUK IMEQ A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 88.187' DKK (ARSSARNERIT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.950.299' DKK (KALAALLIT AIRPORTS INTERNATIONAL A/S (Nu: GREENLAND AIRPORTS INTERNATIONAL A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 9.842' DKK (ARSSARNERIT A/S).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Julia Jensigne Pars.