Søren Bollerup Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 14. dec. 2007 (16 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | VILAK.DK-SKJERN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.286' DKK Hansen og Blæsbjerg Holding A/S (2021-22) |
Største underskud: | -285' DKK Hansen og Blæsbjerg Holding A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 20.831' DKK Hansen og Blæsbjerg Holding A/S (2021-22) |
Største gæld: | 29.505' DKK VESTJYSK INDUSTRILAKERING A/S. SKJERN (Nu: VILAK.DK-SKJERN A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 50 årsværk hos VESTJYSK INDUSTRILAKERING A/S. SKJERN (Nu: VILAK.DK-SKJERN A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VILAK.DK-SKJERN A/S (9 år) |
Seed: 1807526902
Karrieren i erhvervslivet startede i 2007 i VILAK.DK-SKJERN A/S (tidligere VESTJYSK INDUSTRILAKERING A/S. SKJERN) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Søren Bollerup Hansen i 9 år, før fratrædelsen d. 2. januar 2017.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor overfladebehandling af metal. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 1.841' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SBH Holding 2020 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
VI EJENDOMME ApS
Via SBH Holding 2020 ApS
Direktørposter (1)
-
SBH Holding 2020 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.02.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
SBH Holding 2020 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.03.2020
Registreringsdato: 02.03.2020 -
SBH Holding 2020 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.02.2020
Registreringsdato: 07.02.2020 -
VESTJYSK INDUSTRILAKERING A/S. SKJERN (Nu: VILAK.DK-SKJERN A/S) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.08.2019
Registreringsdato: 30.08.2019
Blå bog (fortsat)
Søren har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
02.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Direktør
07.02.2020 - Stadig aktiv
Ejer
02.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
06.12.2016 - 30.08.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.12.2007 - 02.01.2017
Bestyrelsesmedlem
03.01.2017 - 30.08.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Bollerup Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SBH Holding 2020 ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.835' DKK. Gennem holdingselskabet SBH Holding 2020 ApS har Søren derfor også andele i VI EJENDOMME ApS (25-33.33%).
Du kan også se koncerndiagram for Søren Bollerup Hansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Søren Bollerup Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem i VESTJYSK INDUSTRILAKERING A/S. SKJERN (Nu: VILAK.DK-SKJERN A/S) der præsenterede et overskud på 5.735' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i Hansen og Blæsbjerg Holding A/S der præsenterede et underskud på 285' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år fra 2007 til 2017 hos VILAK.DK-SKJERN A/S.
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Børge Lund Hansen.