Jeanette Stegger Røddik
Erhvervsaktiv siden: | 26. maj 2003 (21 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | JEANETTE RØDDIK HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 6.084' DKK JEANETTE RØDDIK HOLDING ApS (2022-23) |
Største underskud: | -4.735' DKK JEANETTE RØDDIK HOLDING ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 10.233' DKK RØDDIK ApS (2014) |
Største gæld: | 1.399' DKK RØDDIK ApS (2019) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos RØDDIK ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JEANETTE RØDDIK HOLDING ApS (21 år 4 måneder) |
Seed: 2098463000
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2003 hos JEANETTE RØDDIK HOLDING ApS med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Jeanette Stegger Røddik og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Jeanette nu bestreddet i 21 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen investeringsselskaber. Her mere end 21 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 6.084' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JEANETTE RØDDIK HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
RØDDIK ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
Trim Invest 1 ApS
Via JEANETTE RØDDIK HOLDING ApS -
Trim Jordbank ApS
Via Trim Invest 1 ApS -
Trim & Bruun ApS
Via Trim Jordbank ApS -
Trim Malling ApS
Via Trim Jordbank ApS -
Trim Segaltvej ApS
Via Trim Jordbank ApS -
Trim Ormslev ApS
Via Trim Jordbank ApS -
Trim Ejendomsselskab A/S
Via Trim Jordbank ApSNyt selskab -
DFM HOLDING A/S
Via JEANETTE RØDDIK HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
JEANETTE RØDDIK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.05.2003
Tidslinje (7)
-
RØDDIK ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2008
Registreringsdato: 01.08.2008 -
J.R. ERHVERV A/S
Fratrådt som direktørDato: 28.02.2007
Registreringsdato: 28.02.2007 -
J.R. ERHVERV A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.2007
Registreringsdato: 28.02.2007
Blå bog (fortsat)
Jeanette har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.08.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28,6% -
Stifter, Ejer og Direktør
26.05.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
28.05.2003 - 28.02.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor JEANETTE RØDDIK HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 6.084' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor JEANETTE RØDDIK HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 4.735' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 6.084' DKK (JEANETTE RØDDIK HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.079' DKK (RØDDIK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 7.327' DKK (JEANETTE RØDDIK HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jeanette' netværk er Henrik Stegger Nielsen.