Anja Ellersgaard Basse
Erhvervsaktiv siden: | 31. jul. 2003 (21 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET AF 15. JUNI 2004 (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Skanderborg Gymnasium (3 år 6 måneder) |
Seed: 802897947
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2003 hos AKTIESELSKABET AF 15. JUNI 2004 (tidligere WILLIAM HANSEN & CO A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Anja Ellersgaard Basse i 2 år 5 måneder, før stoppet d. 11. januar 2006.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 11. januar 2006.
Ejendomme (2)
Tidslinje (2)
-
WILLIAM HANSEN & CO A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER (Nu: AKTIESELSKABET AF 15. JUNI 2004)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.01.2006
Registreringsdato: 11.01.2006 -
WILLIAM HANSEN & CO A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER (Nu: AKTIESELSKABET AF 15. JUNI 2004)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.07.2003
Registreringsdato: 31.07.2003
Blå bog (fortsat)
Anja har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
31.07.2003 - 11.01.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Anja' netværk er Kristian Toft.