Keld Jessen
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 2003 (20 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | WORKING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 164.469' DKK Teglbroen P/S (2017) |
Største underskud: | -67.994' DKK CORE BOLIG III KOMMANDITAKTIESELSKAB (Nu: PELARGONIE AKTIESELSKAB) (2023) |
Største egenkapital: | 460.316' DKK CORE BOLIG III KOMMANDITAKTIESELSKAB (Nu: PELARGONIE AKTIESELSKAB) (2019) |
Største gæld: | 484.250' DKK CORE BOLIG III KOMMANDITAKTIESELSKAB (Nu: PELARGONIE AKTIESELSKAB) (2018) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos PATRIZIA DENMARK A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af PATRIZIA Multi Managers Holding A/S (7 år) |
Seed: 822313176
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2003 i WORKING A/S (tidligere DANA KONTORINVENTAR A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Keld Jessen i 1 år 2 måneder, inden stoppet d. 28. februar 2005.
Dengang var virksomhedens branche indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 17. marts 2014.
Direktørposter (1)
-
PATRIZIA Multi Managers Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.09.2017
Bestyrelsesposter (3)
-
ADVANTAGE Private Equity Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2022 -
PATRIZIA Multi Managers Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2020 -
PATRIZIA DENMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.06.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (56)
-
Ejendomsselskabet PADK-3 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2023
Registreringsdato: 14.06.2023 -
PADK Salt 1 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2023
Registreringsdato: 14.06.2023 -
Ejendomsselskabet PADK-1 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2023
Registreringsdato: 14.06.2023
Blå bog (fortsat)
Keld har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.09.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
29.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2020 - 14.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2020 - 14.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Keld Jessen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i AMAGER STRANDVEJ 130 ApS der præsenterede et overskud på 97.257' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i CORE BOLIG III KOMMANDITAKTIESELSKAB (Nu: PELARGONIE AKTIESELSKAB) der præsenterede et underskud på 67.994' DKK.
Keld har i alt siddet i bestyrelsen hos 28 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 3 måneder fra 2020 til i dag hos PATRIZIA DENMARK A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 11.367' DKK (PATRIZIA DENMARK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 67.994' DKK (CORE BOLIG III KOMMANDITAKTIESELSKAB (Nu: PELARGONIE AKTIESELSKAB)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 438.979' DKK (Teglbroen P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -166' DKK (Komplementarselskabet Teglbroen ApS).
En af de forbindelser som går igen i Keld' netværk er Hans Vermeeren.